Inventaire des archives de la congrégation des Filles du Sacré-Coeur de Jésus à Mons, 1554-1998
- 221 Acte passé devant Gabriel Du Trieu, capitaine d'une compagnie bourgeoise, second échevin de la ville de Mons, relatif à l'arrentement d'une maison sise rue des Telliers, tenant aux Confrères de Saint-Sébastien, et à Bernard Spira, appartenant à Gérard Rogers, bourgeois demeurant à Chièvres, au profit de Jean Planchon, avocat à la Cour de Mons. 21 octobre 1628.
- 222 Copie d'un acte par lequel Bernard de Spira s'engage à céder après sa mort à Bartholomé Bertau sa maison de la rue des Telliers. 18 juin 1641.
- 223 Héritiers d'Anne Spinois et Jehan Robin. 17 juin 1665-11 août 1670.
- 224 Louis-Alexandre Scohart, grand prévôt de Bastogne et Marche. 25 septembre 1668.
- 225 Philippe Hanot, Jean Le Ducq. 25 octobre 1668-5 février 1672.
- 226 Pièces relatives à l'extinction de rentes existant sur une maison sise rue des Telliers, dues par Jean-François Boele, licencié ès lois, seigneur du Haultbois, à Pierre Roger, prêtre de la ville de Chièvres. 26 octobre 1668-27 mars 1686.
- 227 Actes relatifs à l'arrentement d'une maison sise en la rue des Telliers par André Collet, bourgeois de Mons, au profit de Jean-François Boele. Mai-juillet 1672.
- 228 Pièces relatives à l'extinction de rentes existant sur une maison sise rue des Telliers, dues par Jean-François Boele, licencié ès lois, seigneur du Haultbois, aux héritiers de Bernard Spira. Janvier 1675.
- 229 Copie d'une ordonnance de Philippe V, roi d'Espagne, relative à la suppression de la confrérie des Arbalétriers de Notre-Dame et de la confrérie de Saint-Jacques à Mons, et à l'incorporation de leurs revenus à la fondation d'un hôpital militaire à Mons. 12 août 1702.
- 230 Copie d'une ordonnance de Philippe V, roi d'Espagne, relative à la suppression de la confrérie de Saint-Sébastien et à la vente de ses biens au profit de l'hôpital militaire portant également mention d'autres maladreries et hôpitaux hainuyers supprimés. 3 juillet 1703.
- 231 Pièces relatives à l'acquisition par Jean-François Boele, écuyer, seigneur de la Caloire, conseiller du Conseil souverain de Hainaut, de la maison, jardin et héritage de la confrérie de Saint-Sébastien, sise rue des Telliers, mise en vente au prix de 4.000 florins argent par les directeurs de l'hôpital royal pour la construction du bâtiment de l'hôpital militaire, en application du décret du 28 juillet 1703 qui réunit les fondations des hôpitaux Saint-Jacques, Saint-Lazare et autres. 10 juin 1704-2 avril 1707.
- 232 Pièces relatives à l'acquisition de la maison ayant appartenu à la confrérie de Saint-Sébastien, sise rue des Telliers, par Jean-François du Chasteler, marquis de Courcelles, mise en vente par les exécuteurs testamentaires du conseiller Boele. 26 mars-10 décembre 1726.
- 233 Acte passé devant les hommes de fief de Hainaut par lequel François Wattecamps, bourgeois de la ville de Mons, prend en location pour trois ans une maison avec jardin sise rue des Telliers, dite de Saint-Sébastien, tenant d'un côté à l'hôtel du propriétaire, Jean-François, marquis du Chasteler, seigneur de Courcelles et de Moulbaix, conseiller d'État d'épée de l'impératrice, président du Conseil souverain de Hainaut. 15 décembre 1762-3 janvier 1778.
- 234 Acte passé devant les hommes de fief de Hainaut par lequel Abraham-Joseph Amand, maître fripier à Mons, prend en location pour un bail de trois ans une cave située au bout du jardin de l'hôtel du seigneur marquis du Chasteler, propriétaire, tenant à l'escalier descendant le Mont du Parc. 2 novembre 1768.
- 235 Acte passé devant les hommes de fief de Hainaut relatif à la location par Georges-Joseph Fillieux, plafonneur demeurant à Mons, d'une cave située au bout du jardin de l'hôtel du marquis du Chasteler, tenant à l'escalier en descendant le Mont du Parc, appartenant audit seigneur. 21 novembre 1768.
- 236 Acte passé devant les hommes de fief du pays et comté de Hainaut par lequel Jean-Baptiste Linaux, cordonnier domicilié à Mons, prend en location pour un bail de trois ans au prix annuel de 100 livres une maison située rue des Galliers, tenant d'un côté à l'écurie de l'hôtel du seigneur marquis du Chasteler, propriétaire des lieux. 4 février 1769.
- 237 Lettre d'octroi accordée par l'impératrice Marie-Thérèse au marquis du Chasteler, son chambellan, lieutenant de la Compagnie des Hallebardiers de la garde royale, au service de Charles-Alexandre, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, en vue de la vente de son hôtel situé à Mons. 1er mars 1770.
- 238 Pièce relative aux loyers perçus pour cette cave par le conseiller Meuret, acquéreur par contrat du 9 mars 1770 des propriétés du marquis de Courcelles. Mars 1770-juillet 1777.
- 239 Acte passé devant les hommes de fief du pays et comté de Hainaut par lequel Vincent-Joseph Mailly, bourgeois de Mons prend en location pour un terme de trois ans une maison située en la rue des Telliers dite des Dominicains, propriété de Philippe Toussaint Meuret, conseiller au Conseil souverain de Hainaut, au prix de 170 livres par an. 28 juin-24 décembre 1770.
- 240 Acte de location de la même maison appartenant à Philippe Toussaint Meuret par Berto, pour un bail de trois ans au prix annuel de 175 livres, renouvelé en 1775 pour trois ans au prix annuel de 190 livres. 16 février 1771-décembre 1777.
308 trouvés, 221 jusqu'à 240 montré, page 12 de 16