Inventaire des archives de l'abbaye Notre-Dame d'Orval, 1173-1796
- 356 Sauvegarde accordée par Nagy Iscvan, colonel croate. 26 septembre 1644.
- 357 Laissez-passer pour le transport de vins accordé par le marquis de Strozzi, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. 18 octobre 1646.
- 358 Sauvegarde délivrée par Francisco Sanchez Pardo. 22 mars 1650.
- 359 Sauvegarde accordée par [Alonso Pérez de Vivero] comte de Fuensaldaña. 21 octobre 1650.
- 360 Sauvegarde accordée par Esteban de Gamarra. 2 août 1651.
- 361 Autorisation de prendre une sauvegarde accordée par Monsieur Colbrant, commandant en la ville de Stenay. 26 septembre 1653.
- 362 Sauvegardes accordées par [Philippe de Croy-Ligne] prince de Chimay, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. 26 juin 1657 - 15 novembre 1667.
- 363 Sauvegarde accordée par [Jean Gaspard Ferdinand] comte de Marchin. 4 août 1657.
- 364 Sauvergarde, imprimée, accordée par Juan Domingo de Zuniga, comte de Monterrey, gouverneur des Pays-Bas. 8 janvier 1675.
- 365 Permission de prendre une sauvegarde donnée par Jean Charles Chrétien de Landas, comte de Louvignies, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. 5 juin 1675.
- 366 Placard d'une sauvegarde accordée par Francisco Antonio de Agurto, marquis de Gastañaga, gouverneur des Pays-Bas, le 14 mai 1689. 22 octobre 1689.
- 367 Copie d'une sauvegarde accordée le 22 mars 1636 par François Thomas de Savoie, prince de Carignan. [XVIIe siècle].
- 368 Copie d'une sauvegarde accordée le 28 février 1646 par Manuel de Moura Cortereal, marquis de Castel Rodrigo, gouverneur des Pays-Bas. [XVIIe siècle].
- 369 Copie d'une sauvegarde accordée le 29 mai 1667 par Francisco de Moura Cortereal, marquis de Castel Rodrigo, gouverneur des Pays-Bas. [XVIIe siècle].
- 370 Copies de confirmations de sauvegarde données par Philippe II, les 7 septembre 1564 et 4 septembre 1596. [Fin XVIe-XVIIIe siècle].
- 371 Sauvegarde délivrée par l'abbé Albert de Meuldre à frère Ignace, cellérier de l'abbaye, reprenant la copie authentique d'une sauvegarde accordée par l'impératrice Marie-Thérèse le 7 août 1743. 20 mai 1744.
- 372 Copies de la confirmation des privilèges de l'abbaye donnée par Charles Quint le 27 juin 1531. [XVIIIe siècle].
- 373 Pièces relatives à une sauvegarde accordée en 1735 par l'empereur Charles VI. [XVIIIe siècle].
- 374 Copies d'une autorisation de tirer des mines de fer donnée au Marquis du Pont d'Oye, par la Chambre des comptes, le 1er juin 1671 ; d'un contrat de vente de bois de la forêt de Sainte-Cécile passé le 29 juillet 1671 par le comte de Loewenstein au profit de l'abbaye et de Nicolas de Galopin, maître des forges de Haraucourt ; de certificats relatifs à l'exploitation de coupes de bois et à l'extraction de minerai par l'abbaye. 1673.
- 375 Certificat donné par Philippe de la Neuveforge, abbé d'Echternach, attestant que la forge d'Orval n'a jamais été cotisée. 27 février 1684.
1.383 trouvés, 1.241 jusqu'à 1.260 montré, page 63 de 70