Inventaire des archives de l'Hôpital et de la Maison des Trinitaires à Bastogne, 1237-1783
- 125 Antoine, vicaire général de l'Ordre des trinitaires pour la Picardie. Nomination du ministre Jean Richard. 7 novembre 1654.
- 126 La Justice de Bastogne. Legs d'un jardin au lieudit Beheigne, appartenant à Jeanne, veuve de Henri Nadin et épouse de Nicolas Hébran. 29 décembre 1654.
- 127 Le Conseil de Luxembourg. Lettres de maintenue pour conserver aux trinitaires la possession des biens légués par Marguerite Winand. 25 septembre 1658.
- 128 Jean Delesseaux, vicaire général de l'Ordre des trinitaires pour la province de Picardie. Destitution du ministre Jean Richard. 29 septembre 1660.
- 129 Jean Delesseaux, vicaire général de l'Ordre des trinitaires pour la province de Picardie. Destitution du ministre Jean Richard. 7 décembre 1660.
265 trouvés, 261 jusqu'à 265 montré, page 14 de 14