Abbaye du Stavelot-Malmedy. Chartrier. Base de données
- 557 L'empereur Léopold Ier confère l'investiture à l'archevêque Maximilien-Henri de Bavière, élu abbé de Stavelot. - Latin. 26 avril 1660.
- 558 Alexandre VII, pape, accorde une indulgence plénière à tout défunt pour lequel une messe sera dite à l'autel Saint-Quirin dans l'aglise du monastère de Malmedy. Renouvelée par Innocent XII le 31 janvier 1692. 12 mai 1661.
- 559 12 mai 1661.
- 560 Maximilien-Henri, à la demande de la haute cour, des officiers et bourgeois de Malmedy, rétablit le marché hebdomadaire à Malmedy, établi par accord de l'abbé le 1er juin 1630, mais empêché par les guerres les dernières années. 1662.
- 561 Maximilien-Henri, administrateur de Stavelot, confère à Henri du Puits, clerc du diocèse de Liège, l'autel Sainte-Anne dans l'église paroissiale de Stavelot, vacant par le décès de Moyse de la Vaulx. 12 juin 1662.
- 562 Le pape Alexandre VII donne à Georges Cheurette la quarte-chapelle Saint-Pierre de Logne et de Neuville, en remplacement de Gérard Malacord. Mise en possession par Jean-Ernest de Surlet, vicaire général, par acte du 18 juin 1665. 14 mai 1665
- 563 22 février 1664.
- 564 15 juillet 1667.
- 565 Maximilien-Henri confère le bénéfice de l'autel Sainte-Anne, dans l'église paroissiale Saint-Sébastien de Stavelot, à Jean Denis du Pont, clerce du diocèse de Liège, pour succéder à Henri du Puits qui a donné sa démission. 1668.
- 566 Maximilien-Henri, archevêque de Cologne, accorde à quelques religieux de l'abbaye la faculté d'entendre les confessions des séculiers qui viennent dans l'église du monastère. 19 janvier 1671.
- 567 L'empereur Léopold confère l'investiture à François Egon, administrateur de Stavelot, et confirme les privilèges de l'abbaye. 20 juillet 1671.
- 568 19 décembre 1671.
- 569 /A Le pape Clément X confère à Henri Pontiani l'église paroissiale de Ville (Viel). Mise en possession par lettres de Jean-Ernest de Surlet, vicaire général, en date du 15 septembre 1672. 4 août 1672.
- 569 /B 28 février 1673.
- 570 3 mars 1673.
- 571 Le pape Clément X confère à Denis a Ponte l'église de Louveigné. 13 juin 1673.
- 572 Marcel Rondidinus, député spécial du Pape, déclare qu'ayant reçu de jean Denis a Ponte une supplique dont le texte est reproduit, il ordonne que Jean Denis de Ponte soit mis en possession de l'église de Louveigné. 8 juillet 1673.
- 573 6 mai 1674.
- 574 23 juillet 1674.
- 575 L'empereur Léopold prend sous sa protection le pays et l'abbaye de Stavelot. 23 juillet 1674.
713 trouvés, 261 jusqu'à 280 montré, page 14 de 36