Plaatsingslijst van de verzameling bedrijfsdocumenten Rijksarchief Antwerpen (1828-1980)
- 78 Stichtingsakte, statuten, 1947., 1947-1947
- 79 Wijziging van de statuten. Overbrenging van de maatschappelijke zetel, ontslag van zaakvoerder en herbenoeming, 1947 (B.S., Bijlage Handelsvennootschappen, 11 dec. 1947) (gedrukt)., 1947-1947
- 80 Wijziging van de statuten. Verandering van de datum van de algemene vergadering, 1963 (B.S., Bijlage Handelsvennootschappen, 15 okt. 1963) (gedrukt)., 1963-1963
- 81 Wijziging van de maatschappelijke benaming in Marcel Van Dijck, 1950 (B.S., Bijlage Handelsvennootschappen, 29 nov. 1950) (gedrukt)., 1950-1950
- 82 Verplaatsing van de maatschappelijke zetel, 1952 (B.S., Bijlage Handelsvennootschap-pen, 3 juli 1952) (gedrukt)., 1952-1952
- 83 Verplaatsing van de maatschappelijke zetel, 1956 (B.S., Bijlage Handelsvennootschap-pen, 16-17 nov. 1956) (gdrukt)., 1956-1956
- 84 Wijziging van de maatschappelijke benaming in Van Dijck en Zonen; verplaatsing van de maatschappelijke zetel, 1959 (B.S., Bijlage Handelsvennootschappen, 3 okt. 1959) (gedrukt)., 1959-1959
- 85 Ontbinding Van Dijck en Zonen PVBA - Oprichting Van Dijck en Co PVBA, 1964 (B.S., Bijlage, 23 sept. 1964) (gedrukt)., 1964-1964
- 86 Van Dijck en Zonen PVBA, sluiting vereffening, 1964 (B.S., Bijlage, 14 okt. 1964) (gedrukt)., 1964-1964
- 87 Hoofdinschrijving bij het Handelsregister van Antwerpen van Marcel Anton Petrus Van Dijck (als groothandel in huishoudartikelen), nr. 39.099 (met wijzigingen en opheffing), 1935-1951., 1935-1951
- 88 Hoofdinschrijving bij het Handelsregister van Antwerpen van COL-DYCK PVBA (maken en verhandelen van kuisartikelen), nr. 103.001 (met wijzigingen), 1947-1970., 1947-1970
- 89 Handelsregister van Antwerpen, Van Dijck en Zonen, nr. 114.859, opheffing, 8 okt. 1964. Hoofdinschrijving bij het Handelsregister van Antwerpen van M. Van Dijck en G. Joossens PVBA (met wijzigingen), 1950-1964., 1964-
- 90 Overeenkomst van overdracht van deelbewijzen en schuldvorderingen tussen Maria Mattheeussen, weduwe van Marcel Van Dijck, en Marcel Tytens en echtgenote, met aanvulling aan de overeenkomst, 1970., 1970-1970
- 91 Marcel Van Dijck PVBA. Vervanging van de overleden zaakvoerder M. Van Dijck en vervanging door zijn zoon Herman, 1966 (B.S., Bijlage, 23 april 1966) (gedrukt)., 1966-1966
- 92 Marcel Van Dijck PVBA. Benoeming van Maria Mattheeussen, weduwe van Marcel van Dijck, als tweede zaakvoerder, 1966 (B.S., Bijlage, 2 dec. 1966) (gedrukt)., 1966-1966
- 93 Marcel Van Dijck PVBA. Ontslag van zaakvoerder Herman Van Dijck; aanstelling van Maria Mattheeussen, weduwe van Marcel van Dijck, als enige zaakvoerster, 1967 (B.S., Bijlage, 1 juli 1967) (gedrukt)., 1967-1967
- 94 Marcel Van Dijck. PVBA. Vervanging van de ontslaggevende zaakvoerster Maria Mattheeussen, weduwe van Marcel Van Dijck, door Marcel Tytens, 1970 (B.S., Bijlage, 10 juli 1970) (gedrukt)., 1970-1970
- 95 Stukken betreffende de nalatenschap van M. Van Dijck-Mattheeussen, 1973-1974., 1973-1974
- 96 Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen vzw. Verklaring van aansluiting van M. Tytens, 1970., 1970-1970
- 97 Briefwissseling, 1977., 1977-1977
34 trouvés, 1 jusqu'à 20 montré, page 1 de 2