Archives du palais d'Arenberg à Bruxelles. Série "seigneuries": duché d'Aarschot
- 141 4e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1566 au 31 août 1567* (en français).
- 142 5e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1567 au 31 août 1568* (en français).
- 143 5e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1567 au 31 août 1568* (en français).
- 144 6e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1568 au 31 août 1569* (en français).
- 145 6e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1568 au 31 août 1569* (en français).
- 146 7e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1569 au 31 août 1570* (en français).
- 147 7e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1569 au 31 août 1570* (en français).
- 148 8e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1570 au 31 août 1571* (en français).
- 149 8e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1570 au 31 août 1571* (en français).
- 150 9e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1571 au 31 août 1572* (en français).
- 151 9e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1571 au 31 août 1572* (en français).
- 152 10e compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1572 au 31 août 1573* (en français).
- 153 Compte rendu par Maître Antoine Middelborch, greffier des fiefs, du 1er septembre 1577 au 31 août 1578* (en français).
- 154 Compte rendu par Jean d'Eerselle (66), greffier des cours féodales d'Aarschot, Bierbeek, Heverlee et Rotselaar, du 21 octobre 1580 au 19 octobre1585* (en français).
- 155 Compte rendu par Andreas Glavimans, écuyer, du 24 mars 1706 au [23 mars] 1712* (en néerlandais).
- 156 Compte rendu par Andreas Glavimans, écuyer, drossard du pays et duché d'Aarschot, du 23 mars 1714 zu 13 avril 1716* (en néerlandais).
- 157 1er compte rendu par Goswin Van Leemputte, drossard du pays et duché d'Aarschot, du 23 avril 1716 au 1er avril 1721* (en français).
- 158 2e compte rendu par Goswin Van Leemputte, drossard du pays et duché d'Aarschot, du 1er avril 1721 au 31 décembre 1724* (en français).
- 159 3e compte rendu par Goswin Van Leemputte, drossard du pays et duché d'Aarschot, du 1er avril 1725 au 31 décembre 1727* (en français).
- 160 4e compte rendu par Goswin Van Leemputte, drossard du pays et duché d'Aarschot, du 1er avril 1728 au 31 décembre 1729* (en français).
207 trouvés, 141 jusqu'à 160 montré, page 8 de 11