Archives du palais d'Arenberg à Bruxelles. Série "seigneuries": duché d'Aarschot
- 21 Compte rendu par Arnoult van Eynatten, écuyer, seigneur de schoonhoven, drossard du pays d'Aarschot, du 18 août 1574 au 1875 (en néerlandais).
- 22 Compte rendu par Arnoult van Eynatten, écuyer, seigneur de schoonhoven, drossard du pays d'Aarschot, du 18 août 1575 au 1876 (en néerlandais).
- 23 Compte rendu par Arnoult van Eynatten, écuyer, seigneur de schoonhoven, drossard du pays d'Aarschot, du 18 août 1576 au 1877, stilo novo (en néerlandais).
- 24 Compte rendu par Arnoult van Eynatten, écuyer, seigneur de schoonhoven, drossard du pays d'Aarschot, du 24 décembre 1586 au 24 décembre 1590*(en néerlandais).
- 25 Compte rendu par Clara Serrols (Seroels, veuve de Guilliam d'Angelis, écuyer, "drossaerd der stadtende landen van Arschot", du 1er janvier 1639 au 17 mars 1641(12)* (en néerlandais).
- 26 "Déclaratie ende specificatie [...] van costen vanden processe teghen Anthonis Absoloens" rendues par Arnoult van Eynatten, écuyer, drossard du pays d'Aarschot (procès crminel devant le Conseil de Brabant), 1567 (en néerlandais).
- 27 Pièces de procédure relatives à la navigation sur le Démer. Conflit entre le métier des bateliers de Malines et le meunier du moulin d'Aarschot relatif à l'application du règlement du Conseil de Brabant du 8 avril 1715 relatif aux périodes d'ouverture des écluses (1793), 1715-1794.
- 28 Documents relatifs au projet de répartition d'un impôt de 16 000 florins sur le quartier d'Aarschot par l'intendant du Hainaut Joachim Faultrier, "avec un prestre deputté dud. Quartier", le 3 septembre 1683, 1683-1684.
- 29 Pièces de procédure en vue de la destitution de Jaques de Bryer, écuyer, de ses fonctions de drossard, lieutenant des fiefs et grand veneur du duché d'Aarschot, et transaction consécutive du 2 mai 1668, 1662-1683.
- 30 Compte rendu par les tuteurs des enfants de Jean de Angelis, écuyer, drossard et lieutenant des fiefs du duché d'Arschot, du 26 février 1635 au 12 mai 1636 (2)* (en français).
- 31 Compte (3) rendu par Théodore Mantels, "drossardt van het hertoghdomme van Arschot, staddthouder van de leenendaer van ghehouden, superintendent ende opperjaegher van het vrÿ[e] woudt van Meerdael", du 29 septembre 1639 au 31 décembre 1647* (en néerlandais).
- 32 Compte rendu par Théodore Mantels "drossardt van het hertoghdomme van Arschot, staddthouder van de leenendaer van ghehouden, superintendent ende opperjaegher van het vrÿ[e] woudt van Meerdael", du 1er janvier 1648 au 31 décembre 1652* (en néerlandais).
- 33 Compte rendu par Théodore Mantels "drossardt van het hertoghdomme van Arschot, staddthouder van de leenendaer van ghehouden, superintendent ende opperjaegher van het vrÿ[e] woudt van Meerdael", du 1er janvier 1653 au 7 août 1661* (en néerlandais).
- 34 Comptes rendu par Jacques de Bruyer, écuyer, drossard du duché d'Aarschot, lieutenant des fiefs, surintendant et veneur de la franche forêt de Meerdaal, du 23 août 1661 au 31 décembre 1663 (4) (en néerlandais).
- 35 Traducction française du précédent (5).
- 36 [2e] compte rendu par le même, du 1er janvier 1664 au 2 mai 1668* (en néerlandais).
- 37 Compte rendu par Joan Maximiliaen Baltÿn, drossard du duché d'Aarschot, lieutenant des fiefs, surintendant et veneur de la franche forêt de Meerdaal, de [1668] au 31 décembre 1673* (en néerlandais).
- 38 Compte rendu par Joan Maximiliaen Baltÿn, drossard du duché d'Aarschot, lieutenant des fiefs, surintendant et veneur de la franche forêt de Meerdaal, du 1er janvier 1674 au 22 avril 1679* (en néerlandais).
- 39 [Compte rendu par Joan Maximiliaen Baltÿn, drossard du duché d'Aarschot, lieutenant des fiefs, surintendant et veneur de la franche forêt de Meerdaal, de 1679 à 1681] (6)* (en néerlandais).
- 40 Compte rendu par Thiery deCruninghe (Dirick Van Cruÿninghe), drossard du duché d'Aarschot, lieutenant des fiefs, surintendant et venuer de la franche forêt de Meerdaal, du 8 novembre 1681 au 31 décembre 1682* (en néerlandais).
207 trouvés, 21 jusqu'à 40 montré, page 2 de 11