IV_LIII_Comptes de l'artillerie et des munitions de guerre
- 26244 Compte, rendu par Édouard Neyssen, commis et munitionnaire de Namur, de l'administration qu'il a eue de l'artillerie et des munitions et ustensiles de guerre du château de cette ville, du 5 septembre 1695 au 20 avril 1699. 1695-1699.
- 26245 Compte, rendu par Louis Mast, munitionnaire de Namur, de l'administration qu'il a eue de l'artillerie et des munitions et ustensiles de guerre du château de cette ville, du 20 avril 1699 au 31 décembre 1702. 1699-1702.
- 26246 Compte, rendu par Gabriel Burnez, munitionnaire de.la ville de Philippeville, de son administration, depuis le 4 février 1643 jusqu'au 17 janvier 1645. 1643-1645.
- 26247 Compte, rendu par Marc Baulde, receveur du domaine du Quesnoy, de l'administration de l'artillerie et des munitions de guerre de cette ville, en 1622 et 1623. 1622-1623.
- 26248 Compte, rendu par la veuve de Jacques-Christophe Dirix, de l'administration qu'a eue son mari, en qualité de munitionnaire de Ruremonde, de l'artillerie, des munitions et ustensiles de guerre en magasin dans cette ville, du 17 décembre 1716 au 3 mars 1731. 1716-1731.
- 26249 Compte, rendu par Liévin Clincke, ex-commis à la garde de l'artillerie et des munitions de guerre du Sas de Gand, de l'administration qu'il en a eue, en 1592 et 1593. 1592-1593.
- 26250 Compte, rendu par Diego de Castro, commis à la garde des vivres et munitions de guerre au Sas de Gand, de l'administration qu'il a eue de celles-ci, du 11 janvier 1594 au 31 décembre 1603. 1594-1603.
- 26251 Compte, rendu par la veuve et les héritiers de Rénier Oste, aliàs Ooste ou Hoste, commis à la garde des vivres et munitions de guerre du Sas de Gand, de l'administration qu'il a eue de celles-ci, du 31 décembre 1605 au 29 mars 1616. 1605- 1616.
- 26252 Compte, rendu par Jean Tamineau, de l'administration qu'il a eue des munitions des forts Saint-Donat, Saint-Frédéric et Saint-Job, qui furent démolis " doiz la paix d'Hollande ou ès environ ", du 27 avril 1656 au 27 avril 1672. 1656-1672.
- 26253 Compte, rendu par Isabeau Lanvin, veuve de Gilles du Rasnel, aliàs du Ranelle, munitionnaire à Saint-Venant, de l'administration qu'il a eue de l'artillerie et des munitions de guerre dans cette ville, du 23 mai 1654 au 31 mai 1657. 1654-1657.
- 26254 Comptes rendus par Jean Vander Thommen.
- 26255 Comptes rendus par Jean Vander Thommen.
- 26256 Compte, rendu par Sébastien Maler, clerc juré de Thionville et commis à l'artillerie de cette ville, de l'administration qu'il y a eue de l'artillerie et des munitions et ustensiles de guerre, en 1577 et 1578. 1577-1578.
- 26257 Compte, rendu par Jean Gobin, receveur général et particulier des domaines du duché de Luxembourg et comté de Chiny, des dépenses faites à l'occasion du siège de Thionville, pour l'artillerie, les munitions de guerre, etc., du 8 juillet au 31 octobre 1643. 1643.
- 26258 Compte, rendu par Jean Van Dart, aliàs Van Darts, munitionnaire de Venloo, de l'administration qu'il a eue des deniers destinés à l'achat des munitions et ustensiles de guerre, en 1629. 1629.
- 26259 Compte, rendu par Gérard Van Harlinghen, commissaire, de divers matériaux, ustensiles et munitions de guerre livrés pour les nouveaux forts construits au quartier de Moerbeke (forts de Wachtebeke, Moerbeke, Quarré, la Cruysstraet, Moerspen, Saint-Marc et Rouge), au pays de Waes, et de la réparation de l'artillerie, ainsi que de l'administration des munitions de guerre au château de Gand, de 1640 à 1650. 1640-1650.
96 trouvés, 81 jusqu'à 96 montré, page 5 de 5