---------------------------
http://www.arch.be
Les dépots d'archives
Disponible en: nl | fr | EAC-CPF XML
Type de producteur d'archives : Entreprise/Organisation
Rubriek : Institutions particulières, associations, sociétés à but social et économique
Source : Bedrijfsarchieven / Archives d'entreprises
Période : 1996-
La société anonyme <span style="font-style:italic">Biochemie</span>, anciennement <span style="font-style:italic">Novartis S.A.</span>, tient son origine de deux sociétés : les sociétés anonymes <span style="font-style:italic">Ciba S.A.</span> et <span style="font-style:italic">Sandoz S.A.</span>
La société anonyme <span style="font-style:italic">Ciba S.A.</span> a été fondée le 16 décembre 1920 par la <span style="font-style:italic">Société pour lIndustrie Chimique à Bâle S.A.</span> Elle avait comme but la fabrication et le commerce de couleurs et de produits chimiques, pharmaceutiques et photographiques. En 1971, la dénomination fut changée en <span style="font-style:italic">Ciba-Geigy S.A.</span> Dans les années septante, le siège social de la société était situé à Dilbeek, Grand-Bigard (Noordkustlaan 18). Elle avait deux sièges dexploitation : à Bruxelles (avenue de Ypres 35-37) et à Ougrée (rue de Renoy 21)
La société anonyme <span style="font-style:italic">Sandoz S.A.</span>, quant à elle, a été constituée le 10 novembre 1934 sous la dénomination <span style="font-style:italic">Léon Sorg et Compagnie</span> société en commandite simple par Léon Sorg, ingénieur-chimiste, et Frédéric Kummert, commerçant. Le siège de la société était établi rue des Croisades 33 à Bruxelles. Le 20 novembre 1954, la société fut transformée en société anonyme. Et le 11 juin 1959, la dénomination de la société fut changée en <span style="font-style:italic">Sandoz S.A.</span> Elle avait comme objet lexploitation et le négoce dans le sens le plus large, notamment limportation, lexportation, lachat, la fabrication, la modification, le façonnage, lemballage, la représentation, la vente et le commerce de produits chimiques et biologiques de toute nature, de spécialités pharmaceutiques et autres produits pour la santé humaine et animale, de produits phytosanitaires de produits cosmétiques, de produits alimentaires et en particulier diététiques, de produits provenant dindustries<span style="font-style:italic"> </span>connexes, ainsi que de tous services et tout matériel pouvant se rapporter aux domaines susmentionnés. Son siège social fut transféré en 1945 à Saint-Josse-ten-Noode, avenue du Boulevard 19, et en 1947 au 226 de la chaussée de Haecht à Schaerbeek. En 1954, elle avait ouvert un second établissement à la rue Stéphenson 40 à Bruxelles qui avait comme activités le commerce de gros et de détail en couleurs, vernis, et colorants, en articles de droguerie et dentretien ; limportation et le commerce de gros de spécialités pharmaceutiques. Elle a aussi ouvert une filiale à Zaventem (Fabriekstraat 61) sous la dénomination <span style="font-style:italic">Emacolor, a Division of Sandoz</span> <span style="font-style:italic">S.A.</span>, en décembre 1989. Celle-ci ferma ses portes trois ans plus tard. La majorité du capital social de la société était détenu par la société anonyme <span style="font-style:italic">Sandoz S.A.</span> de Bâle (Suisse)
Le 19 décembre 1996, la <span style="font-style:italic">S.A. Ciba</span> fut dissoute au profit de : <span style="font-style:italic">Ciba Specialty Chemicals</span>, de <span style="font-style:italic">Ciba Pharma</span> devenue <span style="font-style:italic">Novartis Pharma</span> et de <span style="font-style:italic">Ciba Agro</span> devenue <span style="font-style:italic">Novartis Agro</span>
La <span style="font-style:italic">S.A. Sandoz</span> a cessé toutes activités et a été dissoute et liquidée, le 31 décembre 1996. Son avoir a été partagé entre : <span style="font-style:italic">Ciba Pharma</span> devenue <span style="font-style:italic">Novartis Pharma</span>, et <span style="font-style:italic">Ciba Agro</span> devenue <span style="font-style:italic">Novartis Agro</span>
La société anonyme <span style="font-style:italic">Novartis</span> a été constituée le 14 mars 1996, par les sociétés de droits anglais <span style="font-style:italic">Novartis Limited</span> et <span style="font-style:italic">Novartis UK Limited</span>, de Londres. En juin 1999, le nom de la société a été modifié en <span style="font-style:italic">Biochemie S.A.</span>, en abrégé <span style="font-style:italic">B.C.</span> Elle a comme activités un bureau détude, dorganisation et de conseil en matière commerciale, agent de renseignements, intermédiaire commercial
En 1996, la société était établie à Evere rue de Genève 4. En 1998, le siège social fut transféré chaussée de Haecht 226 à Schaerbeek, au siège social de lancienne société anonyme <span style="font-style:italic">Sandoz S.A.</span> Et en 1999, la société quitta Bruxelles pour sinstaller à Diegem Emile Mommaertslaan 18 A
La maison mère est la société anonyme <span style="font-style:italic">Novartis A.G.</span> à Bâle en Suisse
<span style="font-style:italic">Objet social </span>: Le conseil, létude et lorganisation de toutes matières commerciales en ce compris lachat, la vente, la fabrication, la représentation, limportation, lexportation, lagence, le courtage, la commission, la consignation de tous biens
<span style="font-style:italic">Description du fonds
</span>De 1 à 10 mètres darchives
Le fonds est composé de pièces concernant la fondation, de correspondance, de procès-verbaux, de pièces concernant la direction, de pièces concernant le personnel, de pièces concernant le domaine, de rapports annuels, de documents comptables, et de bulletins du personnel
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
Annexes au <span style="font-style:italic">Moniteur belge</span>, 30 décembre 1920 (n° 13.459), 24 novembre 1934 (n° 14.521), 29 juin 1945 (n° 8.867), 5-6 mai 1947 (n° 8.636), 3 décembre 1954 (n° 30.019), 20 juin 1959 (n° 18.290), 20 décembre 1963 (n° 33.135), 31 décembre 1966 (n° 37.892), 4 mai 1972 (n° 1.069-4), 12 mai 1973 (n° 1.253-12), 26 mai 1973 (n° 1.497-16), 23 mai 1974 (n° 1.737-10), 11 avril 1996 (n° 448), 1er février 1997 (n° 424), 16 décembre 1998 (n° 158), 2 juin 1999 (n° 422), 26 octobre 1999 (n° 264)
Dossiers n° 9.405, 75.688, et 601.705, du Registre de Commerce de Bruxelles
URL fixe : https://search.arch.be/eac/eac-BE-A0500_011950_FRE