---------------------------
http://www.arch.be
Les dépots d'archives
Disponible en: nl | fr | EAC-CPF XML
Type de producteur d'archives : Entreprise/Organisation
Rubriek : Institutions particulières, associations, sociétés à but social et économique
Source : Bedrijfsarchieven / Archives d'entreprises
Période : 1937-
Les origines de la s.p.r.l. <span style="font-style:italic">Fibru Europ</span> remontent à 1853, date à laquelle le maître graveur Antoine Fisch créa un modeste atelier de fabrication de médailles dans une cave de la rue Antoine Dansaert. Son fils Joseph et son petit-fils Fernand poursuivirent et agrandirent l'affaire familiale. Ce dernier contribua à la fondation en 1937 de la <span style="font-style:italic">Fédération internationale des éditeurs de médailles</span>. Dès les années vingt, la famille Fisch acheta des terrains rue Edmond Rostand, mais ce nest quen 1937 que la firme <span style="font-style:italic">Fisch</span> put y être transférée.
Le 6 juillet 1953, celle-ci fut transformée en société anonyme sous la dénomination <span style="font-style:italic">Établissements Fisch-Fibru</span> à linitiative de Fernand Fisch qui fut nommé président du Conseil dadministration. Parmi les fondateurs, outre sa famille, figurait Joseph-Honoré Folland, directeur général des <span style="font-style:italic">Établissements Fisch</span>, qui fut chargé de la gestion journalière. Peu après, les dirigeants de la société cherchèrent de nouveaux débouchés. Fernand Fisch envoya son fils aîné, Pierre nouer des contacts industriels à Bogota en Colombie. En 1960, ceux-ci aboutirent à la création dune succursale des <span style="font-style:italic">Établissements Fibru Fisch</span>, selon la nouvelle dénomination en vigueur depuis le 12 mai 1958
Reprenant les mandats de son père décédé, Pierre Fisch opéra un important remaniement du Conseil dadministration en mai 1966. A cette occasion, son frère Christian et sa sur Chantal démissionnèrent et revendirent lessentiel de leurs parts à Marie-Louise Dupont, directrice de la société depuis 1956 et à Paul Bertrand, tous deux nommés administrateurs. En juin 1974, Pierre Fisch démissionna et revendit la quasi-totalité de ses parts à ses deux associés avant démigrer au Canada.
Le 9 septembre 1988, la société fut scindée en deux entités distinctes sous la conduite de sa remplaçante, Marie-Louise Dupont. Cette scission avait pour but de répartir les risques liés à la gestion immobilière dune part, reprise par la <span style="font-style:italic">S.A. Fisch</span>, et à la gestion industrielle et commerciale dautre part, reprise par la <span style="font-style:italic">S.A. Fibru</span>. Le 7 septembre 1998, celle-ci a été déclarée en faillite et rachetée le 16 octobre suivant par une société néerlandaise sous la raison sociale <span style="font-style:italic">Fibru Europ S.P.R.L.</span> Sous la direction de cette nouvelle équipe, elle a ouvert deux succursales en Flandre dès avril 1999
<span style="font-style:italic">Objet social </span>: Le commerce et la fabrication de médailles, de distinctions honorifiques, dinsignes, de boutons métalliques duniformes, la gravure sur métaux, la mécanique de précision, lestampage et lemboutissage des métaux
<span style="font-style:italic">Description du fonds
</span>10 à 100 mètres courants d'archives couvrant la période de 1937 à nos jours
Pièces concernant la fondation de la S.A. Fibru (1987) ; correspondance (1970-1998) ; pièces concernant le personnel (1940-1998) ; pièces concernant le domaine (ca 1937-ss.) ; documents comptables (1988-1998) ; collection de 30.000 matrices de médailles fabriquées depuis la création de la société
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE :
Annexes au<span style="font-style:italic"> Moniteur belge</span>, 27 et 28 juillet 1953 (n° 19.414) ; 30 mai 1958 (n° 14.127) ; 14 juillet 1966 (n° 24.885)
Dossiers n° 380, 43.349, 512.568 et 629.252, du Registre de Commerce de Bruxelles
URL fixe : https://search.arch.be/eac/eac-BE-A0500_012029_FRE