Inventaire des archives de la Société géologique et minière de la Sambre belge / Marie-Thérèse POLART
- 20 /6 c) notification du changement du siège sociale faite par E. Rigo et à adresser à la Société Belge de crédit industriel et commercial.
- 20 /7 c) Van Pachterbeke, huissier.
- 20 /8 c) George André.
- 20 /9 c) le bourgmestre de la commune d'Ixelles.
- 20 /10 c) le gouverneur de la province du Hainaut à Mons.
- 20 /11 c) A la Société Générale de Belgique.
- 20 /12 c) Lebacqz, directeur général des mines.
- 20 /13 c) le président du Conseil des mines: Libotte, ingénieur en chef.
- 20 /14 c) le contrôleur des contributions, le directeur du télégraphe, octobre 1924.
- 20 /15 d) George André à E. Rigo, 4 août 1924-26 août 1924.
- 20 /16 e) Compagnie des forges et aciéries de la marine et d'Homécourt à E. Rigo, 2 juin 1924.
- 20 /17 e) lettre adressée à E. Rigo (signature illisible, 15 août 1924).
- 20 /18 e) Jean Loher à E. Rigo, 28 octobre 1924.
- 21 /1 a) Arlet à E. Rigo, 10 janvier 1925-14 août 1925.
- 21 /2 b) Rigo à Lemaire, 10 mars 1925-19 août 1925.
- 21 /3 b) E. Rigo à Arlet, 17 avril 1925-13 août 1925.
- 21 /4 c) Échange de lettres entre Gustave Lemaire et E. Rigo, 12 mars 1925-5 décembre 1925.
- 21 /5 d) Ed. Van Pachterbeke, huissier à la Cour d'Appel à E. Rigo, 23 mai 1925.
- 21 /6 d) Douturiey, ingénieur au service des mines de la Société de Pont-à-Mousson à E. Rigo, 17 août 1925.
- 21 /7 d) échange de lettres entre la Cie des forges et acéries de la marine et d'Homécourt et E. Rigo, 19 août 1925-20 août 1925; échange de lettres entre N. Sougné et E. Rigo, 25 octobre 1925-16 décembre 1925.
280 gevonden, 101 t/m 120 getoond, pagina 6 van 14