Inventaire des archives de la Commission d'assistance publique d'Emines (1823-1977)
- 1 Extrait du registre aux délibérations concernant le renouvellement annuel, par cinquième, des membres du Bureau de Bienfaisance. 9 février 1916.
- 4 1893, 1897, 1898, 1900, 1907, 1909-1912, 1925, 1926.
- 9 1891-1900.
- 10 1901-1905, 1907, 1909-1910.
- 11 1912-1920.
- 12 1921-1924.
- 13 Registre aux mandats. 1900-1929.
- 16 Lettre de l'administration communale d'Ixelles informant la commune d'Émines de l'admission d'un enfant de ladite commune à l'Institut de puériculture Cordier. 1er juin 1918.
- 17 1950-1968.
- 18 1968-1977.
- 19 Dossier relatif à la nomination et à l'installation des membres de la Commission. 1931, 1947, 1959-1971.
- 20 Extrait du registre aux délibérations concernant la nomination d'Isidore Delvaux comme président de la Commission. 20 février 1937.
- 21 Liste des membres et des agents rémunérés de la Commission envoyée au Gouvernement provincial de Namur. 8 mai 1948.
- 22 Invitation envoyée au président de la Commission par la commune de Saint-Denis pour une réunion d'information sur les projets de fusion des communes. 18 octobre 1974.
- 23 Extrait du registre aux délibérations concernant la fixation du traitement du receveur et du secrétaire de la Commission. 18 mars 1934.
- 24 Lettre de démission de F. Carpentier, secrétaire. 28 janvier 1943.
- 25 Lettre du Gouverneur de la Province de Namur demandant la démission du président de la Commission pour cause de lien de parenté avec le receveur intérimaire en vertu de l'article 32, paragraphe 4 de la loi du 10 mars 1925. 15 avril 1943.
- 26 Lettre du président de la Commission relative à la désignation de Léonard Gérard en tant que receveur faisant fonction. 4 mars 1945.
- 27 Lettre de démission de Léonard Gérard, secrétaire-receveur. 18 mai 1946.
- 28 Pièces relatives à Henri Pierre, secrétaire-receveur. 1946-1950.
99 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 5