Inventaire des archives de la Commission d'assistance publique d'Emines (1823-1977)
- 21 Liste des membres et des agents rémunérés de la Commission envoyée au Gouvernement provincial de Namur. 8 mai 1948.
- 22 Invitation envoyée au président de la Commission par la commune de Saint-Denis pour une réunion d'information sur les projets de fusion des communes. 18 octobre 1974.
- 23 Extrait du registre aux délibérations concernant la fixation du traitement du receveur et du secrétaire de la Commission. 18 mars 1934.
- 24 Lettre de démission de F. Carpentier, secrétaire. 28 janvier 1943.
- 25 Lettre du Gouverneur de la Province de Namur demandant la démission du président de la Commission pour cause de lien de parenté avec le receveur intérimaire en vertu de l'article 32, paragraphe 4 de la loi du 10 mars 1925. 15 avril 1943.
- 26 Lettre du président de la Commission relative à la désignation de Léonard Gérard en tant que receveur faisant fonction. 4 mars 1945.
- 27 Lettre de démission de Léonard Gérard, secrétaire-receveur. 18 mai 1946.
- 28 Pièces relatives à Henri Pierre, secrétaire-receveur. 1946-1950.
- --- Liste des membres et des agents rémunérés de la Commission envoyée au Gouvernement provincial de Namur. 8 mai 1948.
- 29 Dossier individuel de Maurice Focroulle, secrétaire-receveur. 1950-1954 (1960).
- 30 Dossier relatif au cautionnement des secrétaires-receveurs de la Commission. 1950-1977.
- 31 Pièces relatives aux cotisations d'Henri Pierre, secrétaire-receveur, à la Caisse de Répartition des pensions communales. 1956.
- 32 Dossier individuel de Marcel Comps, secrétaire-receveur. 1958-1977.
- 33 Dossier relatif à l'adhésion au " Service provincial de Médecine du travail ". 1972.
- 34 1926-1930.
- 35 1931-1939.
- 36 1941-1950.
- 37 1951-1960.
- 38 1961-1970.
- 39 1971-1977.
107 gevonden, 21 t/m 40 getoond, pagina 2 van 6