Inventaire des archives de la paroisse de Tourpes / R. Gahide. - Dans: Inventaire d'archives paroissiales de l'arrondissement de Tournai, Tome II, p. 237-251.
- 64 Fabrique, renouvellement des membres du Conseil de fabrique et du Bureau des marguilliers, 23 décembre 1818-1er avril 1894., 1818-1894
- 65 Fabrique, biens, revenus et charges, inventaire de titres, 5 mai 1850., 1850-1850
- 66 Fabrique, biens, revenus et charges, locations de biens, 26 janvier 1805-27 mai 1879., 1805-1879
- 67 Fabrique, biens, revenus et charges, rentes, état, 16 janvier 1834., 1834-1834
- 68 Fabrique, biens, revenus et charges, rentes, titres de constitutions, 16 janvier 1821-21 février 1842., 1821-1842
- 69 Fabrique, biens, revenus et charges, rentes, renouvellement, 19 février 1834-15 avril 1889., 1834-1889
- 70 Fabrique, biens, revenus et charges, rentes, remboursement, 29 décembre 1846-28 septembre 1890., 1846-1890
- 71 Fabrique, biens, revenus et charges, rentes, bordereaux de créances hypothécaires, 1831-1874., 1831-1874
- 73 Fabrique, biens, revenus et charges, listes de débiteurs, 1870 et 1908., 1908-1870
- 74 Fabrique, biens, revenus et charges, prêt consenti à Victorien Stiévenart, Jean-Baptiste Ducarmois et son épouse Marie Catherine Stiévenart, tous cultivateurs à Tourpes, 19 septembre 1851., 1851-1851
- 75 Fabrique, biens, revenus et charges, emprunt auprès de la fabrique d'église de Beloeil, 24 janvier 1843-15 juin 1873., 1843-1873
- 76 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, tableaux des fondations, 1879 et 1893., 1879-1893
- 77 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, réductions d'obits, 1820-1830., 1820-1830
- 78 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, fondations, Marie-Claire, Marie-Anne et Philippe Glineur, 8 juin 1810., 1810-1810
- 79 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, fondations, Louis Destrebecq, Jean-Baptiste Bachy et Antoine Lebailly, 16 mai 1842., 1842-1842
- 80 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, fondations, Louise Delmée, cultivatrice à Tourpes, 1er mars 1858-3 mars 1862., 1858-1862
- 81 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, fondations, Pélagie Destreecq, de Tourpes, 6 octobre 1861., 1861-1861
- 82 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, fondations, Couronné Cambier, vicaire de Taintignies, 1er juin 1862., 1862-1862
- 83 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, fondations, Louis Prévost, fermier à Tourpes, 5 octobre 1873., 1873-1873
- 84 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, fondations, l'abbé Pierre Joseph Dubruilles, de Tourpes, 29 août 1878., 1878-1878
198 gevonden, 41 t/m 60 getoond, pagina 3 van 10