Inventaire des archives de l'Hôpital et de la Maison des Trinitaires à Bastogne, 1237-1783
- 431 Achat de la cloche décimale à Joseph Joris, fondeur de cloches à Saint-Hubert. 1727.
- 432 Convention entre les décimateurs de l'église paroissiale : dom Charles Coster, cellérier de l'abbaye de Saint-Hubert, François Gérard, ministre des trinitaires, Paul Dasselborn, son gendre Jean-Nicolas Burnotte et la belle-sœur de ce dernier, Marie-Anne Rousseau, d'une part, et Querin Lamborel, bourgeois de Houffalize, chargé d'entreprendre la reconstruction de la nef de l'église, d'autre part. 1741-1743.
- 434 Recette de la dîme. 1706.
- 440 Nicolas Bodelet, seigneur en partie de Cobreville, agissant au nom de son épouse, Marie-Jeanne de Vaucleroy, [sœur de Nicolas-François de Vaucleroy], engage un quart de ses rentes dans le même village, aux trinitaires, pour une somme de 200 patacons, destinée à racheter la fondation d'anniversaires de feu Robert Monaville, curé de Hompré. 29 mai 1700.
- 442 Baux des dîmes. 1712-1713.
- 443 Restauration de la nef de l'église paroissiale. 1766.
- 446 Recette de la dîme. 1679-1770.
- 447 Restauration de la nef de l'église paroissiale et du presbytère. 1726-1727, 1777-1778.
- 448 Pardevant le notaire B. Wicourt, Louis Lucas, marchand de Bastogne, reçoit en constitution de rente de Henri Courtois, demeurant à Sainte-Marie, 40 écus de 56 sols, montant dû pour la vente des biens que Jean Derhet, actuellement trinitaire à Bastogne, possédait dans le village. Les intérêts du capital seront versés par Louis Lucas au couvent des trinitaires. Ceux-ci s'engagent à célébrer des services anniversaires aux intentions de la famille Derhet. 17 novembre 1752.
- 452 Constitutions de rentes au profit des trinitaires. 1762-1778.
- 453 Répartition de la charge de la rente due par les " Communs habitants " aux trinitaires. 28 novembre 1764.
- 454 " Renseignement des terres sartables fait entre les habitants du village de Senonchamps, le onzième octobre de l'an mil six cent huittante cincque et descrit par moy soubsignez, Frère Henri Thiry, Ministre du couvent de la Très Saincte Trinité Rédemption des Captifs à Bastogne, l'an 1706 ". 1706.
- 464 Achat par les trinitaires des biens de Léonard Lemaire. (1684-1696), (1701), 6 décembre 1702.
- 465 Achats par les trinitaires des biens de Jean Bouvier et de son épouse Catherine Bertombois. 1706-1719.
- 466 Acquisition d'un quart du " Bois de la Vange " provenant de Henri Fresnoys, ancien bourgmestre de Bastogne. 1713.
- 467 Achats des biens de Paul Rieff. 1722-1726.
- 468 Actes de gagère au profit des trinitaires. 1637. 1674-1733.
- 469 Les seigneurs de la Cour foncière de Chenogne ci-après nommés : frère Henri Thiry, ministre des trinitaires de Bastogne ; sire Jean Francisci, curé de Mande-Sainte-Marie, assisté du mambour de cette église Michel Renez ; Jean-François d'Ortho, écuyer, lieutenant‑prévôt de Bastogne, agissant comme tuteur de Marie‑Jeanne de Vaux ; Pierre Melcion, mayeur de la Haute cour de Loupville, ayant l'agrément de sire Nolomont, curé de Givroulle, seigneur en partie de Chenogne, et du mambour de l'église de Givroulle, Nicolas de Foy, cèdent en arrentement perpétuel toutes les terres sartables de la Haye de Walgone et celles du quartier d'Arville, à Jean Lambert et Jeanne Lhoste, son épouse, de Senonchamps, contre une rente annuelle de 3 setiers de grains. 12 décembre 1711.
- 470 Biens des trinitaires cédés en arrentement à Jean Lambert, dit l'Avocat, de Senonchamps. 1er avril 1735.
- 472 Baux des biens provenant d'Arloncourt et des Keiner. 1702.
217 gevonden, 61 t/m 80 getoond, pagina 4 van 11