Inventaire des archives de la Société géologique et minière de la Sambre belge / Marie-Thérèse POLART
- 11 E. Rigo à Georges Lespineux, 20 août 1915-29 avril 1916.
- 12 Max. Lohest avec E. Rigo et Lespineux, 5 février 1915-23 avril 1915.
- 13 Banque Liègeoise, et de la Bankabteilung beim generalgouverneur in Belgien à la Société géologique et minière "Sambre Belge", 3 avril 1915-20 août 1915.
- 14 E. Rigo à Deleuve et Raymond Anthoine, 12 avril 1916-1 juin 1916.
- 15 Pépin, ingénieur en chef directeur à l'administration des mines à Charleroi, 19 octobre 1915-30 octobre 1915.
- 16 Joseph Dehasse, ingénieur à E. Rigo, 30 décembre 1919.
- 17 /1 Arlet à E. Rigo, administrateur délégué de la Société "Sambre Belge", 18 janvier 1921-16 juillet 1921.
- 17 /2 Gustave Lemaire à E. Rigo, 19 mai 1921-15 décembre 1921.
- 17 /3 René Duboit de la Société Anonyme des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson à E. Rigo, 16 décembre 1921.
- 18 /1 a) Gustave Lemaire à E. Rigo, 15 janvier 1922 - 17 décembre 1922.
- 18 /2 b) Arlet à E. Rigo, 20 avril 1922-23 octobre 1922.
- 18 /3 c) Max. Lohest à E. Rigo, 22 avril 1922; 6 octobre 1922.
- 18 /4 d) La Cie des forges et aciéries de la marine et d'Homécourt S.A., 26 juin 1922; 17 octobre 1922.
- 18 /5 d) Société Anonyme des aciéries de Micheville, 15 juillet 1922; 17 octobre 1922.
- 18 /6 d) Société Anonyme d'Exploitations minières Pechelbronn à E. Rigo, 25 avril 1922.
- 18 /7 e) Couprie, 9 juin 1922; Wital Molle, commissaire voyer, 20 décembre 1922; Georges André, avocat, 21 décembre 1922.
- 18 /8 f) Échange de lettres entre Joseph Dehasse et E. Rigo, 20 décembre 1922, 23 décembre 1922.
- 19 /1 a) Arlet à E. Rigo, 17 janvier 1923-26 mai 1923.
- 19 /2 b) Gustave Lemaire à E. Rigo, 8 février 1923-5 novembre 1923.
- 19 /3 c) E. Rigo à Loherst (19 juillet 1923).
280 gevonden, 61 t/m 80 getoond, pagina 4 van 14