Inventaris van de archieven van de Oude Universiteit Leuven, 1426-1797
- 984 Stichting voor zieke en arme studenten (beurs geworden) door Filip Jonnart, priester, raadslid aan het Hof van Bergen en de Grote Raad van Mechelen, bij akte van 6 januari 1645: akte; beheer: 1645-1770; rekeningen: 1663- 1694; 1700-1761; 1795-1797. 17de-18de eeuw.
- 985 Stichting van vier beurzen (Weert, Hoorn) door Laurens Boenen, pastoor van Hoorn, bij testament van 20 november 1649; testament; beheer. 17de-18de eeuw.
- 986 Stichting van twee beurzen en jaargetijden door Robert Molle, regent (†1663), bij testament van 8 juli 1659: testament; uitvoerders; renten; proces; beheer; stamboom; toekenning. 1663-1756.
- 987 Stichting van twee beurzen (Leuven) door de magistraat van Leuven, bij overeenkomst van 28 mei 1663, als tegenprestatie van de terreinen die eertijds bezet waren door de muren van de stadsomwalling die afgestaan werden aan de Borcht: memorandum; beheer. 1682-1685.
- 988 Stichting van drie beurzen door Engelbert du Marez, of Maré, S.Th.Lic., pastoor van Velaine, bij testament van 28 november 1678: uittreksel; beheer. 1678-1792.
- 989 Stichting van zes beurzen door Filip van Beringhen, regent, bij testament van 7 juli 1688: testament, uittreksel; renten; toekenning; stamboom 1652-1790.
- 990 Stichting van een beurs door Sebastiaan Thibaut, vicaris-generaal van Antwerpen, 1698: toekenning. 1718-1780.
- 991 Stichting van twee beurzen door Jacob Boudart, kanunnik van Rijsel, bij testament van 13 september 1702: testament; beheer; toekenning. 1702-1723.
- 992 Stichting van een beurs door Nicolaas Lamine, praeses van het Koningscollege, bij testament van 28 september 1706: testament; codicil; renten; toekenning. 1706-1781.
- 993 Stichting van een beurs door Michel de Tramasure, kanunnik van Anderlecht en Bergen, bij testament van 23 januari 1707: testament; toekenning. 1710-1791.
- 994 Stichting van beurzen door Wynants, kanunnik van Sint-Servaas te Maastricht, 1720: proces; toekenning. 1720-1747.
- 995 Stichting van een beurs door Barthélemy Forart, kanunnik van Andenne (†1730): beheer; toekenning. 1730-1786.
- 996 Stichting van een beurs door Jan van den Hove, kanunnik-schatbewaarder van Gent (†1741) bij akte van 11 september 1730: akte; beheer; toekenning; stamboom 1730-1742.
- 997 Stichting van een beurs (Peer) door Sebastiaan van de Cruys, kanunnik-penitentiaris van Sint-Rombout te Mechelen, bij testament van 14 januari 1732: testament; uitvoerders; proces met erven. 1726-1764.
- 998 Rekeningen van de stichting Seb. van de Cruys: 1734-1797; toekenning. 1776-1790.
- 999 Stichting van een beurs door Gilles François Dupont, pastoor van Villers-Saint-Amand, bij testament van 20 november 1737: testament; beheer. 1737-1792.
- 1000 Stichting van een beurs (Wihéries) door Robert Joseph Berneir, pastoor van Erquennes, deken van Bavai, bij testament van 6 maart 1743: testament; beheer. 18de eeuw.
- 1001 Stichting van beurzen door Egied Frans Audenaert, kanunnik en decaan van Sint-Baafs te Gent, bij testamenten van 20 september 1757, 9 juni 1661 en 10 december 1764: testamenten; beheer; rekeningen; toekenning. 1757- 1797.
- 1002 Stichting van een beurs (bisdom Gent) door Laurens Frans van Damme, pastoor van Vrasene, deken van Hulst, kanunnik van Sint-Baafs te Gent (†26 november 1765), bij testament van P.v.D., 15 december 1764; proces met de magistraten van Eksaarde, 1774; rekening, 1796-1797. 18de eeuw.
- 1003 Akte van 15 april 1499 waardoor Diederik Thomae van Amsterdam, regent, die beschikte over (1) de Pedagogium Porci, olim dictum Pedagogium Mri Johannis de Wydoe, dicti de Hercke, in Prepositi-strata, in opposito domus Porcis Sylvestris et platee dicte Craeckhovenstraete, inter hospitium tZweert ab una et tScaep ab alia, met de bijgebouwen; (2) een huis met bijgebouwen in de (vroegere) Muntstraat, deze overdraagt aan Adriaan van Utrecht, deken van Sint-Pieter, voor rekening van Jan Standonck en het Domus Pauperum, mits renten: hij behoudt het vruchtgebruik van een deel van deze eigendom voor zijn pedagogie en verbindt er zich toe in deze onderwijs te geven aan de beurshouders van het huis van Standonck. Nota betreffende de aankoop door Nicolaas de Mera voor rekening van de Artesfaculteit van 3 huizen olim nuncupatas Pedagogium Wydoe, dicti de Hercke, nunc dictas Pedagogium Porci, a Carolo Putseys, sitas inter hospitia Gladii ab una parte et Albae Ovis ab alia parte, in Prepositistrata in opposito domus Porci Sylvestris: 11 december 1479. 15de eeuw.
6.343 gevonden, 6.281 t/m 6.300 getoond, pagina 315 van 318