Inventaire des archives de la Société archéologique de Namur. [1605] 1845-2019
- 20 Projets de modification des statuts. 2004.
- 21 Notes relatives à l'évolution de la gestion et de la gouvernance de la société. 2014.
- 34 1994-2004, 2010-2011, 2013. [1995-2005, 2011-2012, 2014].
- 45 Compte-rendu de l'assemblée. 2006.
- 46 Texte du discours du Conservateur des collections de la société à l'assemblée. 17 mai 2013.
- 59 9 janvier 1998-1er décembre 2000.
- 60 5 janvier 2001-5 décembre 2003.
- 61 9 janvier 2004-2 décembre 2005.
- 62 5 janvier 2006-4 décembre 2008.
- 63 15 janvier 2009-1er décembre 2011.
- 64 5 janvier 2012-18 décembre 2014.
- 65 16 janvier-3 décembre 2015.
- 66 12 janvier-6 décembre 2017.
- 112 Lettre de Jacques Toussaint remettant son mandat à disposition de la Commission. 17 juin 2000.
- 113 Carte de vœux adressée à Philippe de Thysebaert par les autres membres de la commission. Janvier 2001.
- 114 Dossier relatif à une médiation au sein de la Commission suite à la démission du conservateur du Musée archéologique. Janvier-février 2001.
- 115 Lettres reçues de Claude Simon et d'Emmanuel Bodart acceptant de siéger au sein du Conseil d'administration. 18 mars 2004.
- 116 Lettre du secrétaire annonçant la vacance du poste de président à partir du 18 juin 2004. 4 juin 2004.
- 117 Coupure de presse relative au décès de Philippe de Thysebaert. 23 février 2009.
- 118 Liste des membres du Conseil d'administration, du Bureau, du Collège des conservateurs et projet d'organigramme de la société. Novembre 2012.
1.032 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 52