Inventaris van de archieven van de Oude Universiteit Leuven, 1426-1797
- 1339 Processtukken voor niet betaalde renten of onterecht geëiste taksen vanwege de stad; honoraria van advocaten. 1515-1765.
- 1340 Kwijtschriften en documenten van de boekhouding. 1603-1610, 1650-1710, 1795-1797.
- 1341 Register met afschriften m.b.t. de verschillende stichtingen gevoegd bij de Valk. 1494-1784.
- 1343 Door J. d'Aulmerie, Cl. Losson, J. Bacx en J. van den Bosch, 24 juni 1621-30 september 1651.
- 1344 1 oktober 1651-30 september 1660.
- 1345 1 oktober 1660-30 september 1669.
- 1346 Door J. van den Boom, [1689]-30 september 1691.
- 1347 1 oktober 1691-30 september 1692.
- 1348 1 oktober 1692-30 september 1693.
- 1349 1 oktober 1693-30 september 1694.
- 1350 1 oktober 1694-30 september 1696.
- 1369 Stichting van twee beurzen door Gauthier Henrici de Waterlet, provoost van Maubeuge en kanunnik van Sint-Pieter, bij testament van 2 december 1494: uittreksel; renten; beheer. 1494-1741.
- 1370 Stichting van een beurs door Nicolas le Pannetier, van Binche, regent, kanunnik van Sint-Pieter, 1505: renten op de Ketel, Witte Leeuw, Cardinaelshoet en Wilde Gans, huizen van de Hoelstrate, die de Valk werden: 1508-1511; rekeningen: 1494-1733. 15de-18de eeuw.
- 1371 Stichting van een beurs door Nicolas Coppin, van Bergen, S.Th.Dr en prof., deken van Sint-Pieter, bij testament van 15 juni 1535: uittreksel; beheer; renten; toekenning. 1535-1708.
- 1372 Stichting van twee beurzen door Pieter van der Eycken, a Quercu, ludimagister de Werda Sancti Petri, bij Edingen, bij testament: stichtingsakte 14 januari 1540; renten; toekenning. 1540-1776.
- 1373 Stichting van drie beurzen en jaargetijde door Pierre Cotrel, kanunnik en vicaris-generaal van Doornik, bij testament van 28 mei 1545: stichtingsakte van 28 december 1545; beheer; toekenning; staten. 1545-1764.
- 1374 Stichting van uitdelingen door Toussaint Locquetz, pastoor van Kasteelbrakel, kapelaan van Binche, 1550: renten; beheer. 1550-1700.
- 1375 Stichting van een beurs door Godfried van den Zande, pastoor van Bierbeek, bij testament van 20 oktober 1551: testament; renten; toekenning. 1551-1622.
- 1377 Stichting van twee beurzen (Heeze, Leende, Geldrop, Mierlo) door Diederik Adriani van Heeze, oud-secretaris van Adrianus VI, kanunnik van Saint-Lambert, Luik, bij testament van 3 maart 1553: renten. 1549-1710.
- 1378 Stichting van twee beurzen door Jan van de Blocquerie, pretor van Ruisbroek, bij testament van 1555: beheer; toekenning; stamboom 1565-1647.
3.271 gevonden, 161 t/m 180 getoond, pagina 9 van 164