Inventaire des archives de la seigneurie du Biez à Wiers
- 81 Christophe Frappart, fils de Jean-François Frappart et Marie Gouy. 19 novembre 1760.
- 82 Marie Françoise Frappart, fille de Jean François Frappart et Marie Gouy. 19 novembre 1760.
- 83 Enfants d'Antoine Carlier et Marguerite Soillier. 24 juillet 1770.
- 84 Mise en vente de biens de Pierre Joseph Broutin et Marie Catherine Delzenne, son épouse, pour compte de tutelle de leur fille mineure Marie Joseph. 3 novembre 1744.
- 85 De Pierre François, Jacques Joseph, Merance Joseph, Jean-Baptiste et Chrysostone Demasy, enfants de Jean François Demasy, de Wiers. 5 novembre 1770.
- 86 D'Alexis et Marie Bernardine Delenignies, enfants de Jean-Baptiste Delenignies et Marie Françoise Masse, de Wiers. 22 octobre 1788.
- 87 D'une maison avec 80 verges ou environ située à Gourgues, appartenant à Amand Grard, pour non-paiement d'une rente due aux pauvres de Wiers. 5 mars 1705.
- 88 D'une maison et terrain appartenant à Jean François Boutaisne pour non-paiement d'une rente due à Charles François Carion, d'Avesnes. 3 décembre 1716-11 février 1717.
- 89 De biens appartenant à Jean François Debury pour non-paiement de rentes dues aux exécuteurs testamentaires de Jean-Baptiste Brunin et aux pauvres d'Antoing et de Fontenoy. 29 août-7 novembre 1775.
- 90 Requête de Jeanne et Marie Jeanne Boutaisne en vue de pouvoir arrenter une maison et terrain situés à La Croix, à elles léguées par leurs parents Jacques Boutaisne et Marie Dubois, et sur lesquels s'exercent également les droits d'enfants mineurs. 19 juin 1720.
- 91 Dénombrement de cinq fiefs relevant de Wiers et situés à Callenelle et Brasménil, réalisé à l'occasion de leur relief fait par Gaspard Montignies au nom d'Hélène Philippe De Haurech, dame de Callenelle, en tant que tutrice de son petit-fils. 23 mars 1667.
- 92 Relief, par Ignace Galopin, d'un fief contenant trois quartiers de terre situé au champ du Rieu du Fresne. 7 février 1685.
- 93 Vente, par Nicolas Jacquerie, de Tournai, d'un fief de 240 verges de terre situé à la couture de Bourdeaubure à Arnould François Capron au nom d'Adrien Lamoral Jacquerie. 6 juillet 1692-25 octobre 1693.
- 94 Procuration donnée par Albert Letot, licencié ès lois et ancien échevin de la ville de Valenciennes à Nicolas Claris, maître maçon de cette ville, en vue d'effectuer le relief de deux fiefs relevant de Wiers, suite au décès de Françoise Malapert, veuve de Jacques Letot, sa mère. 15 mars 1715.
- 95 Location par François Levesque, pasteur de Flines-lez-Mortagne, de 4 bonniers de terre labourable situés à Audemez, appartenant au bénéfice ecclésiastique de Saint-Nicolas à Flines, à Amand Joseph Quennesire, censier de Callenelle. 10 juin 1721.
- 96 Octroi en location, pour une durée de 99 ans, de 60 verges ou environ appartenant bénéfice du château du Biez, situées à la Couturelle à Gourgues, à Pierre Joseph Hornebecq, de Wiers. 4 avril 1767.
- 97 Biens meubles de la veuve Pierre Dufranois. 17 novembre 1662.
- 98 Biens de Josse Pinte, et terres qu'il tenait en cense. 7-21 novembre 1664.
- 99 Biens de Sallin. 19 août 1665.
- 100 Meubles de la veuve Vicart. 19 mai 1670.
552 gevonden, 81 t/m 100 getoond, pagina 5 van 28