Inventaire des archives de la seigneurie du Biez à Wiers
- 1 Par Jean François Joseph Delewarde, d'un bonnier 40 verges de terre dit "le bonnier Fucheau", à la Chapelle de la Croix-Mehaut. 29 décembre 1699.
- 26 Par Pierre Durot, de Wiers, d'une maison et terrain suite au décès de ses parents Pierre Durot et Marguerite Durpiez. 15 janvier 1676.
- 27 Par Julien Minet, au nom de sa sœur Marianne, d'un jardin d'un bonnier, situé à Folquin, de leurs parents Pierre Minet et Hélène Carmois. 14 avril 1694.
- 28 Par Marie Croizet, veuve de Michel Henneton, remariée à Jacques Delvaux, de Mortagne, d'une rente assise sur un corps de trois maisons suite au décès de Catherine Dubruisle, veuve de Jacques Croix. 13 mai 1694.
- 33 Par Antoine Planchon, greffier de la terre et baronnie d'Antoing, d'une maison avec terrain, appelée "le Fort-Talon", à Olivier Real, messager, de Wiers. 14 février 1685.
- 34 Par Jean Thuin, de Roucourt, et Marguerite Durotz, son épouse, d'une maison avec jardin à Amand Vinchent, de Wiers. 13 juillet 1697.
- 35 Par Jean François Joseph Delewarde, de Wiers, d'une maison avec 80 verges, le long de la grand-rue, à Philippe Delvaux, censier, de Wiers et Marguerite Massi, son épouse. 22 décembre 1698.
- 74 Antoine et Antoinette Belmant, enfants de Nicaise Belmant et Gastienne Parfait. 20 novembre 1664.
- 75 Antoine Belmant, fils de Nicaise Belmant et Gastienne Parfait. 21 novembre 1664.
- 91 Dénombrement de cinq fiefs relevant de Wiers et situés à Callenelle et Brasménil, réalisé à l'occasion de leur relief fait par Gaspard Montignies au nom d'Hélène Philippe De Haurech, dame de Callenelle, en tant que tutrice de son petit-fils. 23 mars 1667.
- 92 Relief, par Ignace Galopin, d'un fief contenant trois quartiers de terre situé au champ du Rieu du Fresne. 7 février 1685.
- 93 Vente, par Nicolas Jacquerie, de Tournai, d'un fief de 240 verges de terre situé à la couture de Bourdeaubure à Arnould François Capron au nom d'Adrien Lamoral Jacquerie. 6 juillet 1692-25 octobre 1693.
- 97 Biens meubles de la veuve Pierre Dufranois. 17 novembre 1662.
- 98 Biens de Josse Pinte, et terres qu'il tenait en cense. 7-21 novembre 1664.
- 99 Biens de Sallin. 19 août 1665.
- 100 Meubles de la veuve Vicart. 19 mai 1670.
- 101 Biens d'Henri Sauvage. 26 janvier 1693.
- 102 Biens meubles de Bernard Capette. 13 mai 1693.
- 104 Meubles et effets de Michel Plateau. 1697-1702.
- 105 Biens d'Arnould Bosennes. 21 juillet 1692-30 juin 1703.
160 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 8