Inventaire des archives du château de Messancy, 1509-1878
- 108 Contrat de mariage conclu entre Jean, fils de Baudouin Philipart (Phelippaer), seigneur d'Eveux (1) (Veux en Ardenne) et de Wéris, et de Margueritte, fille de Cloes de Briffoz, seigneur de Villers-aux-Tours en Condroz, 20 juillet 1545.
- 156 Par devant le tabellionnage de Longwy, Gérard de Saintignon, seigneur d'Esnes, de Grand-Failly et de Fromereville, en partie de la Romagne-sous-Mon faucon, agissant par procuration de son épouse Christiane d'Obange, file de Jean le Lombar, seigneur d'Aubange, seigneur de La Madeleine et de Marie des Ancherins, transporte à Salomon d'Obange, écuyer, leur cousin, enseigne de la bande d'ordonnances du Prince de Mansfeld, époux de Claude de Lanchette (1), tout ce que Christiane peut avoir en dîmes, cens et rentes, provenant de la succession paternelle à Aubange, Athus, Aix et Battincourt, en la seigneurie de Piedmont, à La Madeleine et à Rodange pour 8.950 fr. Château de Cons, 27 mai 1597 (copie XVIIIe s.).
- 203 Dénombrement des fiefs du château de Durbuy tenus par Philippart de Wéris, comprenant: - sa maison et ses dépendances, la dîme de Betomont (Bethoumont) (1). - la liste des 18 arrière-fiefs de la Cour dite " Cour Philippart " dont le premier tenant est Baudouin, fils du déclarant. - dénombrement fait par Baudouin Philippart , de la Cour " Huwart " et de ses 8 tenants. 1534 (copie 1667). (Numéroté 629).
- 204 Dénombrement des fiefs déclarés par Guillaume Moreau, comme beau-père des enfants de feu Baudhuin, fils de feu Jean Baud'huin Philippart de Weris. 26 mai 1590 (copie).
- 207 Actes de transport passés devant la Haute Cour de Durbuy ou les cours locales de la Terre, dont la Cour Jean Baudouin à Weris, concernant des biens à Weris, acquis notament par le seigneur d'Izier, Evrard Sarter, prévôt de Durbuy. (Anciennes cotes de classement 430-491). 1571. 1583-1620.
- 233 Vente publique, à la requête de la famille Thonnart, de rentes perpétuelles, dont celle de 48 florins au capital de 1200 florins, due par Laurent Pâque, demeurant au faubourg Ste-Walburge, en suite d'une constitution de rente du 10 mai 1726 et provenant de la succession du Chanoine N. Haroppe, acquise par les héritiers Bernimolin. 8 novembre 1838. P.J. a) Constitution d'une rente au profit de Nicolas Haroppe (20 mars 1729). b) Succession de Servais Simon et de Ide Biar, 1736 (P.J.1701-1726). c) Acquit du Chanoine Nicolas-Joseph Haroppe, à Liège (1), 1783. d) Subrogation faite par les Chanoinesses régulières Sépulchrines dites Ste- Agathe-lez-Liège, en faveur du Chanoine Haroppe, dans une rente perpétuelle de 48 fl. Due pas Servais Simon et Servais Lathour, la rente est assignée sur un immeuble sis au faubourg Ste-Walburge, 13 juin 1786. e) Bordereaux d'inscription hypothécaire, an VII-1819. Obligation de Laurent Pâque débiteur de la rente, 1833.