Inventar Archivbestand Stadt Eupen (Französische Zeit) (1792-1814)
- 32 -129 Marschbefehl für eine Patrouille (1 Korporal und 8 Mann) nach Eupen. 09.03.1797 (19. Ventose V)., 1797
- 33 -1 Rundschreiben der Zentralverwaltung Lüttich, betr. Einrichtung des "Bureau de bienfaisance". 03.04.1798 (14. Germinal VI)., 1798
- 33 -2 Zentralverwaltung beschwert sich, von der Existenz eines "Waisenhauses" im Eupener Hospice noch nicht erfahren zu haben. 29.07.1798 (11. Thermidor VI)., 1798
- 33 -3 Zentralverwaltung reklamiert Bericht über die Tätigkeit des Wohlfahrtsamtes, Wahl und Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder. 03.08.1798 (16. Thermidor VI)., 1798
- 33 -4 Stimmzettel des Johann Peter Ackens. 31.12.1796., 1796
- 33 -5 Stimmzettel des Charles Gilgenberg. 31.12.1796., 1796
- 33 -6 Stimmzettel des Henri Paaffen. 31.12.1796., 1796
- 33 -7 Ernennung der Armenverwalter Gilgenberg, Ackens und Paaffen. 31.12.1796., 1796
- 33 -8 Rundschreiben der Zentralverwaltung über die Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder des Waisenhauses (hospice civil), in Ausführung des Geseztes vom 07.10.1796. 14.06.1797 (26. Prairial V)., 1796-1797
- 33 -9 Zentralverwaltung: Gutachten betr. Wahl des H. Grand Ry zum Verwaltungsratsmitglied. 13.08.1798 (26. Thermidor VI)., 1798
- 33 -10 Zentralverwaltung: Verantwortlichkeit der Stadtverwaltung bezgl. der Nachfolger oder Stellvertreter der Bevollmächtigten des Verwaltungsrates des Waisenhauses bzw. Wohlfahrtsamtes. 27.09.1798 (6. Vendemiaire VII)., 1798
- 33 -11 Zentralverwaltung erbittet schnellstens positiven und detaillierten Bericht. 15.10.1798 (24. Vendemiaire VII)., 1798
- 33 -12 Nicolas Leopold The Losen bezgl. seiner Ernennung zum Verwaltungsratsmitglied. 10.11.1798 (20. Brumaire VII)., 1798
- 33 -13 Demission des Leonard Schmitz als Verwaltungsratsmitglied des Waisenhauses. 05.07.1799 (17. Messidor VII)., 1799
- 33 -14 Präsident J. P. Ackens bezgl. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds des Waisenhauses als Ersatz für Leonard Schmitz. 17.07.1799 (29. Messidor VII)., 1799
- 33 -15 Präsident Ackens über die Weigerung des Joseph Bronsch als Verwalter des Waisenhauses, empfiehlt daher Jean Joseph Philipps. 09.11.1799 (18. Brumaire VIII)., 1799
- 33 -68 Memoire, Renten, die mit dem St. Andreas-Tag im Jahre 1795 fällig sind. Liste der Armenrenten der Herrlichkeit Eupen, Kopie aus der Aufzeichnung des Leonard Schmitz für den Armenverwalter Gilgenberg. 1795/96., 1795
- 33 -69 Obligationen von 350 Gulden zu Gunsten der Armen, Peter Schmalhausen. 16.02.1796., 1796
- 33 -72 Kopie des Rundschreiben Nr. 24 der Kommissare der Staatskasse betr. Kredit für Armenhäuser. 25.03.1798 (5. Germinal VI)., 1798
- 33 -73 Zentralverwaltung: Begleitschreiben zum Rundschreiben vom 25.03.1798. 27.03.1798 (8. Prairial VI)., 1798
2.405 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 121