Inventaire des archives de la Société géologique et minière de la Sambre belge / Marie-Thérèse POLART
- 24 /4 Lettre non signée adressée aux présidents et membres du Conseil des mines, 15 septembre 1928.
- 24 /5 Coupure du journal "Echo de la Bourse" - 30 octobre 1928.
- 25 /1 a) Échange de lettres entre Arlet et Rigo, 24 avril 1929-24 juin 1929.
- 25 /2 b) Échange de lettres entre Pierre Lohest et Rigo, 29 avril-10 juin 1929.
- 25 /3 b) Gustave Lemaire à Rigo, 7 mai 1929-8octobre 1929.
- 25 /4 b) lettre adressée à Rigo par l'administrateur délégué, 29 avril 1929.
- 25 /5 b) Société Anonyme de production de transports et d'échanges, et "l'Index financier" avec Rigo (30 mai 1929, 9 octobre 1929).
- 25 /6 b) Rigo à Villepin et la Société Belge de crédit industriel et commercial (25 mai 1929).
- 26 /1 Société Générale de Belgique: R. Pelsmaecker, Demaret, M. Lemaire, Ministre de l'industrie, du travail et de la prévoyance sociale, Gustave Lemaire à E. Rigo, 10 juin 1930-15 décembre 1930.
- 26 /2 Arlet à Rigo et Dehasse Joseph, 17 juin, 1930, 16 juin 1930.
- 26 /3 Cie des forges et des aciéries de la marine et d'Homécourt, 26 août 1930.
- 26 /4 commissaire de l'État: Edouard Van Boom à Gustave Lemaire, 19 décembre 1930.
- 27 /1 Échange de lettres entre Rigo et Lemaire, 8 janvier 1931-30 juillet 1931.
- 27 /2 Arlet à Rigo dont une lettre de Mme Veuve Dehasse, 16 février 1931-20 novembre 1931.
- 27 /3 Caisse générale de reports et de dépôts société anonyme à "La Sambre Belge", 17 décembre 1931.
- 28 /1 Échange de lettres entre Arlette et Rigo, 22 janvier 1932-16 juin 1932.
- 28 /2 échange de lettre entre E. Rigo avec Lemaire, 23 avril 1932-10 mai 1932.
- 28 /3 Société Anonyme de production de transports et d'échanges (S.A.P.T.E.C.) avec E. Rigo, 15 mars 1932-12 août 1932.
- 28 /4 Demarte à E. Rig, 15 juin 1932.
- 29 /1 Arlet à E. Rigo, 3 avril 1933-5 juillet 1933.
280 gevonden, 141 t/m 160 getoond, pagina 8 van 14