Inventaire des papiers Soille / A.-M. Pagnoul
- 1 Jugement rendu par le Conseil Souverain de Brabant au sujet de la participation de l'abbaye de la Cambre, de la prévôté de La Chapelle et de la fabrique d'église de Ruisbroek à la restauration de la cure de Ruisbroek-bij-Halle. 6 juin 1731. Copie. S.d., 1731-1731
- 2 Lettre du vicaire de Vissenaken à l'Abbé de Heylissem l'invitant pour tel jour où il recevra le Cardinal de Malines. 7 juin 1785. Original. En latin., 1785-1785
- 3 Renseignements à fournir par l'Administration municipale de Hougaerden à l'Administration de la Régie de l'Enregistrement et des Domaines Nationaux, concernant la cure abbatiale de Heylissem et Chapeau Veau qu'il est question de supprimer (loi du 15 fructidor) parce que ne serait pas paroissiale. 1796 - 1797., 1796-1797
- 5 Extraits du " Courrier de l'Escaut ", se rapportant 1° aux serments exigés par la République (39 pp.) ; 2° aux émigrés (24 pp.). 1797 - 1798. Copie. S.d., 1797-1798
- 24 Succession de Henri Dominique Joseph Defays, curé de Orp-leGrand : héritier M. Lambermont, curé de RouxMiroir. 1789 1829., 1789-1829
- 31 1719. Vrindelycke Coutenantie tusschen eenen Catholycken en eenen Gereformeerden, in de welcke bewesen wordt, dat de leere der soo genoemde Gereformeerde Kerck, in het point van het Nachtmael, soo wel onbegrypelyck, ja onbegrypelycker is, als die van de Catholycke Kerck in het selve point. t'Antwerpen. In de Druckerye van Michiel Knobbaert by Franciscus Muller... 1719., 1719-1719
- 32 1771. Excerpta e Theologiâ Virceburgensi, Doctoris KILBER, 1771. S.l.n.d. Quels sont les sentiments de l'Eglise gallicane - ancienne et moderne - au sujet de l'autorité du pontife suprême., 1771-1771
- 33 1787. (Sans titre) Sire... Représentation des Etats de la Ville et Province de Malines au sujet de l'établissement du Séminaire Général à Louvain adressée à l'Empereur Joseph II suite à la déclaration du Gouvernement Général des Pays-Bas en date du 21 septembre 1787. Malines, 5 novembre 1787. S.l.n.d. Ils demandent la conservation des Séminaires Episcopaux, surtout de celui de Malines., 1787-1787
- 34 1791. Bref du Pape Pie VI à S.E. M. le Cardinal de La Rochefoucault, M. l'Archevêque d'Aix, et les autres Archevêques et Évêques de l'Assemblée Nationale de France, au sujet de la Constitution Civile du Clergé, décrétée par l'Assemblée Nationale. Donné à Rome, le 10 mars 1791. S.l. 1791. Mgr Boisgelin, archevêque d'Aix, élu en novembre 1789 président de l'Assemblée Constituante, rédigea sur la Constitution civile du Clergé une " exposition de principes " qui fut adoptée par tous ses collègues dans l'épiscopat. Dict. d'hist. et de géogr. eecl., t. 9, col. 575 576. Elu en 1771, émigré en 1791, il démissionna en 1801., 1771-1801
- 35 1791. Bref du Pape à tous les Cardinaux, Archevêques, Evêques, au Clergé et au Peuple de France. Donné à Rome, le 13 avril 1791. A Rome. Et à Paris au Bureau de l'Ami du Roi, 1791. Concerne la Constitution civile du Clergé., 1791-1791
- 36 1791. Lettre de M. L'Archevêque de Cambrai aux Curés, Vicaires et autres Ecclésiastiques de la partie Françoise de son Diocèse, qui n'ont pas prêté le Serment ordonné par l'Assemblée Nationale. A St-Ghislain, le 15 avril 1791. A Mons, chez Monjot, Imprimeur de Mgr l'Archevê que de Cambrai. S.d., 1791-1791
- 37 1791. Bref de N.S.P. le Pape Pie VI à MM. L'Archevêque d'Avignon, et les Evêques de Carpentras, Cavaillon= et Vaison ; aux chapitres, clergé et peuple de la ville d'Avignon et du comtat Venaissin. Donné à Rome, le 23 avril 1791. A Paris, de l'Imprimerie de Guerbart,... 1791. Concerne la révolte contre la souveraineté du Pape., 1791-1791
- 38 1791. Lettre des Évêques députés à l'Assemblée Nationale. En réponse au Bref du Pape, en date du 10 mars 1791. Datée de Paris, le 3 mai 1791. A Paris. De l'Imprimerie de Guerbart. S.d. Concerne la Constitution civile du Clergé., 1791-1791
- 39 1791. Lettre pastorale de M. l'Évêque d'Amiens. Donné à Tournay, le 6 mai 1791. SI [Paris] De l'Imprimerie de Crapart,... S.d. Instructions au sujet des évêques " intrus " et des " intrus " en général., 1791-1791
- 40 1791. Instruction pastorale et Ordonnance de M. L'Évêque de Chatons-surMarne. / Anne-Antoine-Jules de ClermontTonnerre /, au Clergé séculier et régulier, et à tous les Fidèles de son diocèse. Donné à Paris, le 28 mai 1791. A Paris. Chez Jacques Girouard, 1791., 1791-1791
- 41 1791. Instruction pastorale et Ordonnance de M. l'Évêque de Tournay / Guillaume-Florentin /, prince du St. Empire, de SalmSalm, Wild et Rhingrave... Au Clergé Séculier et Régulier et à tous les Fidèles de la partie de nôtre Diocèse située en France. Donné à Tournay, le 3 Juin 1791. A Tournay, Chez R. Varié,... 1791., 1791-1791
- 42 1791. Instruction dressée par ordre de N.T.S.P. le Pape Pie VI. Sur quelques questions proposées par les Évêques de France. A Rome,... 26 septembre 1791. A Paris, Chez Guerbart,... S.d. Concerne l'administration des sacrements par les curés " intrus "; Pie VI défend de communiquer avec les "intrus" et élargit les pouvoirs des évêques légitimes., 1791-1791
- 43 1791. Protestation du Commissaire général De la Révérende Chambre Apostolique de Rome contre toute usurpation de la ville d'Avignon et du Comtat Venaissin. Suivie du Chirographe de N.S.P. le Pape Pie VI, En date du 5 novembre 1791. Par lequel S.S... confirme ladite Protestation, casse le Décret de l'Assemblée Nationale du 14 Septembre, qui prononce l'incorporation de ces états... A Paris, Chez Petit,... Mlle Lesclapart... S.d. p. 1-21 ; 23-41., 1791-1791
- 44 1791. Abrégé des Motifs qui empêchent les Curés de la Partie Françoise du Diocèse de Tournay, de faire le Serment Civique. S.l., M.DCC.XCI. 108 curés sur 125, sans compter 102 vicaires, se refusent "à la prestation du Serment appelé Civique"., 1791-1791
- 45 1791. Lettre de M. l'Évêque de Langres, à MM. les Électeurs du Département de la Haute-Marne. A Paris. Chez Guerbart, ... 1791. Il s'agit des électeurs assemblés pour élire un évêque destiné à remplacer l'évêque actuel. Celui-ci n'est autre que Mgr César Guillaume de La Luzerne, considéré comme un des plus savants et des plus pieux évêques de ce temps. Il quitta la France en 1791, y rentra en 1814. Il avait re mis sa démission au Pape en 1801. Il fut le seul évêque français appelé à faire partie du Conseil des Ministres (1818) chargé de mettre à exécution le Concordat de 1817., 1791-1817
84 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 5