Inventaire des archives de la s.a. Forges de Clabecq (1751-2001)
- 3 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles relatant la création d'une société le 16 octobre 1828 entre Édouard Guillaume Goffin, Nicolas Joseph Warocqué et Léopold Éloi Besme, pour l'exploitation de l'établissement des Forges de Clabecq et du moulin à farine y attenant. 29 octobre 1828.
- 4 Acte autorisant les épouses d'Édouard Guillaume Goffin, de Nicolas Joseph Warocqué et de Léopold Éloi Besme à gérer la société créée par eux. 17 décembre 1828.
- 6 Acte de dissolution de la société fondée par Nicolas Warocqué, Édouard Goffin et Léopold Besme à dater du 1er janvier 1839 et acte d'une nouvelle association entre Édouard Goffin et Léopold Besme. 29 décembre 1838.
- 7 Extrait du registre du greffe du Tribunal de première instance de l'arrondissement de Nivelles à propos de la dissolution de la société créée pour l'exploitation des Forges de Clabecq, entre Édouard Guillaume Goffin et Léopold Éloi Besme le 29 décembre 1838. 30 septembre 1841.
- 8 Documents relatifs à la cession des établissements de Clabecq entre Édouard Guillaume Goffin et Clémence De Rongé-Goffin d'une part et Charles Henri et Josse Philippe Auguste Goffin d'autre part. 1er juillet 1851.
- 9 Acte de liquidation et de partage des biens indivis entre Anna Cans, veuve Goffin, et son enfant mineur d'une part et Josse Philippe Auguste Goffin d'autre part. 1er juin 1863.
- 10 Procès-verbaux des séances des associés. 5 août 1829 - 29 décembre 1838.
- 11 Lettre du directeur des Forges de Clabecq Pierre Jean Louis Billard à Abel Warocqué, concernant la visite de John Cockerill. 30 septembre 1837.
- 12 Lettre de procuration pour la gestion des établissements industriels de Josse Goffin par Emmanuel Droeshout. 31 mars 1870.
- 13 Notes concernant la fourniture de sable nécessaire à l'entretien des fours à puddler des Forges de Clabecq par le Baron Charles Snoy. 1882.
- 14 Lettre de Josse Goffin déclarant le retrait d'Emmanuel Droeshout de l'administration des Forges de Clabecq et la nomination d'Alphonse Simont en qualité de gestionnaire des établissements industriels de Josse Goffin. 15 juillet 1885.
- 15 Plan général des Forges de Clabecq dressé par H. Picalausa, géomètre de Braine-le-Comte. juin 1871.
- 16 Plan général des Forges de Clabecq dressé par H. Picalausa, géomètre de Braine-le-Comte. 30 juin 1871.
- 17 Bulletin de communication d'expertise cadastrale de biens situés à Tubize et appartenant à Édouard Guillaume Goffin. juillet 1850.
- 18 12 mars 1851.
- 19 25 novembre 1858.
- 20 Acte concernant l'association pour la continuation de la raffinerie de sucre existant sous la raison Capouillet et Matthieu à Bruxelles, rue des Fabriques (section 3) n° 1021 entre Pierre Capouillet, Alexis Capouillet et son épouse Pétronille Barbe Caroline Vandenberghen, et Édouard Guillaume Goffin et son épouse Catherine Pétronille Matthieu, pour un terme de dix ans. 23 avril 1825.
- 21 Acte d'achat du moulin de Clabecq par Nicolas Joseph Warocqué, Édouard Guillaume Goffin et Léopold Éloi Besme ainsi que leurs épouses, au Marquis de Sayve. 7 octobre 1828.
- 22 Acte d'achat des bâtiments des Forges de Clabecq par Nicolas Joseph Warocqué, Édouard Guillaume Goffin et leurs épouses, à Léopold Éloi Besme et Virginie Lejeune. 16 octobre 1828.
- 23 Acte d'achat d'une prairie située à Tubize par Édouard Guillaume Goffin, Nicolas Joseph Warocqué et Léopold Éloi Besme à Jean Parmentier. 20 décembre 1828.
125 gevonden, 21 t/m 40 getoond, pagina 2 van 7