Inventaire des archives de la paroisse de Ostiches / J. Nazet. - Dans: Inventaire d'archives paroissiales de l'arrondissement de Tournai, Tome II, p. 199-204.
- 41 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Jacques Antoine Couppez, curé de Bienne-lez-Happart, 29 mai 1806., 1806-1806
- 42 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, André Cauchie, d'ostiches, 4 février-19 juillet 1836., 1836-1836
- 43 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Amélie Godfrin, d'Ath, 5 août 1839., 1839-1839
- 44 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Charles Gabriel Lebland, ancien curé d'Ostiches, 26 mars 1840., 1840-1840
- 45 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Marie Catherine Destemberg, 16 janvier 1841., 1841-1841
- 46 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Janvier Pilate, marchand, d'Ath, 26 mars 1846., 1846-1846
- 47 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Jean-Baptiste et Emmanuel Haillez, fermiers à Ostiches, et Nicolas Joseph Lebrun, fermier à Papignies, au nom de son épouse Joséphine Haillez, 5 avril 1857., 1857-1857
- 48 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Auguste Deltenre et Jean-Baptiste Degrave, fermiers à Ostiches, 16 juin 1858-26 avril 1859., 1858-1859
- 49 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Jean-Baptiste Leleux cultivateur à Ostiches, 7 mars 1860., 1860-1860
- 50 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Marie Anne Leleux, d'Ostiches, 7 mars 1860., 1860-1860
- 51 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Jean-François Desmottes, rentier à Ostiches, 12-15 février 1872., 1872-1872
- 52 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Louis Cambier, rentier à Flobecq, 7 et 27 avril 1894., 1894-1894
- 53 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Adèle Jonniaux, d'Ostiches, 22 octobre 1915., 1915-1915
- 54 Fabrique, fondations obituaires et pieuses, Marie Mathilde Coulon, de Mainvault, 2 février 1918., 1918-1918
- 55 Église et Pauvres. Titres de constitutions de rentes: Nicolas Moreau, 20 mars 1762., 1762-1762
- 56 Église et Pauvres. Titres de constitutions de rentes: Charles Flament, d'ostiches, 15 juillet 1766., 1766-1766
- 57 Église et Pauvres. Titres de constitutions de rentes: Jean Joseph Du Tilleul, de Ghoy, 26 octobre 1768., 1768-1768
- 58 Église et Pauvres. Titres de constitutions de rentes: André Duvivier, d'Ostiches, 6 avril 1773., 1773-1773
- 59 Comptes de l'église (avec acquits et pièces justificatives), 1732-1734., 1732-1734
- 60 Comptes de l'église, 1747-1749., 1747-1749
80 gevonden, 41 t/m 60 getoond, pagina 3 van 4