Inventaire des archives de la Fonderie Nationale des Bronzes S.A. (Bruxelles, 1953 - 1967).
- 1 Acte de constitution passé devant le notaire Jean Nerincx le 6 juin 1953, publié dans: Annexe au Moniteur belge les 22 et 23 juin 1953, n° 15.756.
- 2 Bordereau d'achat pour matériel d'occasion vendu par le baron de Schaetzen à la Fonderie nationale des Bronzes S.A. pour sa première installation, reçu pour paiement signé et authentifié, 6 juin 1953.
- 3 Déclaration d'immatriculation principale au Registre du Commerce de Bruxelles, 29 juillet 1953.
- 4 Dossier constitué par Claude Pollet concernant le projet de fusion entre la Fonderie nationale des Bronzes S.A et la firme Susse à Paris, juillet - août 1963.
- 5 Dossier constitué par Claude Pollet concernant les possibilités de reconversion de l'entreprise, 25 avril 1965.
- 6 Dossier concernant la séance de l'assemblée générale extraordinaire du 24 août 1953: démission des administrateurs et des commissaires, nomination d'un nouveau conseil, août 1953.
- 7 Séance du 29 avril 1955.
- 8 Séance du 27 avril 1956.
- 9 Séance du 24 avril 1957.
- 10 Séance du 25 avril 1958.
- 11 Séance du 24 avril 1959.
- 12 Séance du 29 avril 1960.
- 13 Séance du 28 avril 1961.
- 14 Séance du 27 avril 1962.
- 15 Séance du 26 avril 1963.
- 18 Extraits du procès-verbal de la séance du conseil d'administration tenue le 29 octobre 1953 : élection d'un président et nomination d'un directeur, publié dans : Annexe au Moniteur belge les 23 et 24 novembre 1953, n° 25.741, octobre-novembre 1953.
- 19 Déclaration modificative des données transmises au Registre du Commerce de Bruxelles : mentions concernant les administrateurs, les commissaires et le directeur, 27 novembre 1953.
- 21 Contrat conclu entre la société anonyme Fonderie nationale des Bronzes et Émile Mottay, le 24 octobre 1953.
- 22 Autorisation d'occuper Émile Mottay, travailleur de nationalité française au poste de directeur technique, 21 janvier 1954.
- 23 Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration tenue le 10 octobre 1962, relatif à la nomination de Claude Pollet au poste de directeur, publié dans : Annexe au Moniteur belge, 20 octobre 1962, n° 28.666.
305 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 16