Inventaire des archives de l'Administration de la Sécurité et de la Qualité. Assainissement des sites charbonniers désaffectés / N. Soupart
- 158 Siège n° 2 à Fontaine-l'Évêque. Exploitation du terril. Plans et courrier du 23/06/1982 au 18/05/1984.
- 159 Siège n° 3 à Fontaine-l'Évêque (Leernes). Courrier du 23/07/1974 au 04/07/1977.
- 160 Siège n° 4 - THUIN (Gozée). Courrier du 23/07/1974 au 29/03/1977.
- 161 Terril 8/10 à Forchies-La-Marche. Dossier exploitation (SC47) du 19/02/1975 au 01/09/1975.
- 162 N° 6 Perrier et Ancien terril Chenoy à Courcelles (RSW2). A.R. du 06/05/1980. Plans et courrier du 09/10/1973 au 30/07/1980.
- 163 N° 6 Perrier à Courcelles (Souvret). Dossier exploitation (SC40). Courrier du 11/05/1978 au 20/03/1981.
- 164 N° 4 Nord de Charleroi" Ryanwelz à Courcelles. Courrier du 17/07/1974 au 09/03/1977.
- 165 T.L.C. ancien N° 4 Charleroi (Monceau-sur-Sambre). Courrier du 07/04/1977 au 11/05/1977.
- 166 Terril N° 4; ancien Martinet Charleroi à Roux et Monceau-sur-Sambre. Dossier exploitation (SC40). Courrier du 03/02/1978 au 21/03/1979.
- 167 N' 3 Nord de Charleroi. Courcelles, Charleroi et Roux. Plans et courrier du 10/12/1975 au 11/05/1977.
- 168 Siège n° 18 à Marchienne-au-Pont. Courrier du 16/9/1974 au 07/03/1975. Terril du siège n' 18 Charleroi (Marchienne-au-Pont). A.R. du 25/03/1975. Courrier et plans du 25/01/1973 au 06/04/1977.
- 169 Site N° 19 "Conception Charleroi" à Mont-sur-Marchienne. A.R. du 14/05/1973. Courrier du 09/03/1972 au 28/03/1973.
- 170 La Sambre (Mont-sur-Marchienne) - Charleroi. A.R. du 26/06/1973. Courrier et plans du 09/03/1972 au 13/07/1973.
- 171 Saint-Joseph Charleroi (Mont-sur-Marchienne). A.R. du 10/07/1973. Courrier du 09/03/1972 au 15/06/1973. Cabinet Urbain 20/07/1967 au 22/01 / 1968.
- 172 Saint-Joseph Charleroi (Mont-sur-Marchienne). Dossier exploitation. Plans et courrier du 26/11/1979 au 02/10/1980.
- 173 N° 24 Fiestaux Charleroi (Marchienne). A.R. du 25/03/1975. Courrier du 14/05/1973 au 29/04/1975.
- 174 Sibérie à Châtelet (Bouffloulx). Courrier du 08/11/1974 au 27/07/1977.
- 175 Siège n° 25 "Péchon". Marcinelle et Couillet RSW7. Courrier et plans du 04/12/1979 au 30/07/1980.
- 176 Saint-Louis, Charleroi (fumet). A.R. du 28/05/1978. Courrier du 18/10/1973 au 12/03/1976.
- 177 Saint-Louis, Charleroi (fumet). Dossier exploitation SC96. Courrier du 11/12/1973 au 13/02/1974.
504 gevonden, 41 t/m 60 getoond, pagina 3 van 26