Inventaire des archives de l'abbaye Notre-Dame d'Orval, 1173-1796
- 1298 Copie d'une donation faite, en 1183, en faveur de l'abbaye par Gilles, fils de Walter de Cons, qui confirme également des donations effectuées par son père. 24 avril 1566.
- 995 Copie de la confirmation donnée en 1195 par Jean, archevêque de Trèves, de la donation en faveur de l'abbaye de prés situés à Olizy et de terres à Malandry, à charge de payer une rente annuelle au curé d'Olizy. [XVIIIe siècle].
- 1052 Copie de la donation de la terre et du moulin de Presle effectuée en 1178 par Pierre, abbé de Gorze, en faveur de l'abbaye d'Orval, à charge d'une rente annuelle, suivie de la copie d'une transaction de 1453 visant la diminution de ladite rente suite à la reconstruction du moulin de Presle détruit par les guerres. 5 décembre 1692.
- 1057 Pièces relatives aux droits de l'abbaye, notamment les droits de pêche, de vaine pâture et les dîmes ; copies de titres justifiant ces droits, dont des copies de lettres de confirmation données par l'archevêque de Reims en 1144, 1156, 1174 et 1182 ; copie d'une patente donnée en 1162 par Louis, comte de Chiny. [XVIe-XVIIIe siècle].
- 583 Abornement du 14 avril 1736 et autres pièces relatives à une contestation survenue en 1736 entre l'abbaye et Louis Morel, demeurant à Fromy, à propos de la possession de 9 fauchées de pré au lieu dit de la Maladerie, dont une copie de la donation faite en 1198 par les paroissiens de Moiry de pâturages et d'aisances sur le bord de la Marge. 6 novembre 1735 - 8 juin 1736.
- 595 Copie d'une patente de 1173, de Louis III, comte de Chiny, et Sophie, son épouse, confirmant les donations de Conques-la-Vieille et de Conques-la-Neuve faites à l'abbaye, notamment par Rodulphe, avoué de Longwy. [XVIe siècle].
- 1 Confirmation par Louis III, comte de Chiny, et son épouse, Sophie, des donations faites par son grand-père, Otton, et des acquisitions réalisées par la suite. 1173.
- 2 Confirmation par Gilles, seigneur de Cons, d'un legs d'une rente de deux muids de froment sur les moulins de Dampicourt et de Latour effectué en faveur de l'abbaye par Thibaut de Latour. 1199.
- 46 Copie de titres anciens relatifs au patronage de l'église de Jamoigne : lettres de confirmation données en 1193 par l'archevêque de Trèves et l'archidiacre de Trèves ; supplique de Louis, comte de Chiny adressée [ca. 1195] au nonce apostolique relative au même sujet. [XIIIe siècle].
- --- Cartulaire relatif aux droits de patronage sur les paroisses, vicaireries, chapellenies, de 1193 à 1747. [Milieu du XVIIIe siècle].
- 97 Vidimus de la confirmation de tous les biens et droits de l'abbaye donnée en 1173 par Louis, comte de Chiny, et Sophie, son épouse. 13 septembre 1451.
- 103 Copie de la confirmation des biens de l'abbaye donnée en 1173 par Louis, comte de Chiny, et Sophie, son épouse. [XVIIe siècle].
- 105 Copies, pour certaines partielles, de la confirmation des biens de l'abbaye donnée en 1173 par Louis, comte de Chiny, et Sophie, son épouse. [XVIe-XVIIIe siècle].
- 416 Copies de la donation de la vigne d'Acles faite au profit de l'abbaye, en 1185, par Gilles de Cons, et de la confirmation de cette donation par Simon II, duc de Lorraine. 7 mai 1540 - [Deuxième moitié du XVIIIe siècle].