Inventaire des archives de la famille de Loën d'Enschedé, 1280-1898
- 891 Estimation et répartition en 4 parts des terres à Hensies appartenant aux héritiers de Lusy et Dervillers. 2 octobre 1648.
- 883 Bail à cense de plusieurs terres à Hensies accordé à Toussaint Duquesne et Pierre de Saint-Ghislain, laboureurs à Hensies par Nicolas de Lusy, par Bon Franeau mari de Clare Prévost fille de la veuve de Louis Prévost, Michel Ansseau et Nicolas Dervillers. Acte passé devant les hommes de fief. 28 janvier 1584 - 1601.
- 886 Bail de terres à Hensies accordé à Pierre de Saint-Ghislain fils de Pierre et Gules Quintard par Nicolas Dervillers, Michel Ansseau, Nicolas de Lusy aussi pour les hoirs de Bon Franeau. 3 février 1601.
- 887 Bail de terres à Hensies accordé par Nicolas Dervillers, seigneur du Monceau, Michiel Ansseau, receveur de Mons, et Nicolas de Lusy, seigneur de Warquignies aussi pour les hoirs de Bon Franeau, à Pierre de Saint-Ghislain fils de Pierre et à Gules Quintart, laboureur à Hensies. [1604].
- 888 Bail de terres à Hensies accordé par Pierre de Lusy, seigneur de Warquignies, Toussaint Dervillers et Françoise Leroy à Jehan Dupond, laboureur à Monstrœul-sur-Haine. 26 août 1606.
- 889 Bail à cense de plusieurs terres à Hensies accordé à Pierre de Saint-Ghislain, laboureur à Hensies par Nicolas de Lusy, écuyer seigneur de Warquegnies, Nicolas Dervillers, écuyer seigneur du Moncheau, Nicolas Anseau, seigneur d'Orlebecq se portant fort pour sa mère Marguerite de Lusy veuve de Michel Anseau et par Jérôme Franeau. Acte passé devant les féodaux de Hainaut. 27 février 1620.
- 890 Renouvellement de bail accordé à Pierre de Saint-Ghislain et Gilles Quintart par Jérôme Franeau. 10 juin 1620.
- 884 Descriptions des terres de Hensies. [XVIe siècle].
- 885 Déclaration des héritages à Hensies appartenant à Nicolas Dervillers, Michel Ansseau, Nicolas de Lusy et aux hoirs de Bon Franeau. [vers 1600].
- 401 Vente de deux terres à Houthem par Nicolas Simons à François Van Roye procureur de Henri Van Welpe. 14 juillet 1615.
- 904 Extrait du chassereau des biens appartenant à Charles Philippe de Masnuy et à son épouse Jenne Madeleine Amand. 19 janvier 1676.
- 437 Attestation de remise de la lettre du 4 avril 1635 accordant la haute justice sur le fief de Raduelz. 5 janvier 1740.
- 404 Guillaume de Masnuy, écuyer seigneur de Beaufort, fait relief de trois fiefs dont la cense de Raduelz à Jurbise suite au décès de son père Eustache survenu le 18 octobre 1609. Acte passé devant le bailli du comté de Berlaymont et hommes de fief. Dénombrement des mêmes fiefs. 23 juillet 1610.
- 406 Relief fait par Charles de Masnuy de la cense de Raduelz à Jurbise suite au décès de son père Guillaume décédé le 8 juin 1628. Acte passé devant le bailli de Berlaymont et hommes de fief. 5 juillet 1629.
- 409 Rapport et dénombrement de la cense de Raduelz fait par Charles de Masnuy, écuyer, pour garantir une rente constituée pour la réception de sa sœur Marie Madeleine au couvent des sœurs de Nazareth à Enghien. Actes passés devant le bailli de Berlaymont et hommes de fief. 17 février 1639.
- 415 Relief de la cense de Radueiz fait par Charles Philippe de Masnuy suite au décès de son père Charles Albert de Masnuy. Acte passé à Mons devant le bailli de Berlaymont et hommes de fief. 14 juillet 1659.
- 418 Rapport de la cense de Radueiz fait par Charles Philippe de Masnuy pour servir de douaire à sa femme Jenne Magdelaine Amand. Passé devant le bailli et hommes de fief de Berlaymont. 10 mars 1680.
- 421 Charles Philippe de Masnuy fait rapport de terres entre les mains des maïeurs de Jurbise et d'Obechies. 2 décembre 1686.
- 410 Charles de Masnuy, écuyer, donne sa seigneurie de Raduelz en garantie d'une rente constituée au profit de Henri Pollart. Acte passé devant le bailli du comté de Berlaymont. 21 janvier 1641.
- 903 Philippe de Masnuy constitue une rente en faveur de Philippe de Lens sur 3 bonniers de terre à Jurbise. 20 avril 1644.
352 gevonden, 41 t/m 60 getoond, pagina 3 van 18