Inventaire des archives de la Société géologique et minière de la Sambre belge / Marie-Thérèse POLART
- 4 /11 George Laloux (1 juin, 9 juin 1914).
- 4 /12 Société Belge de crédit industriel et commercial et de dépôts.
- 4 /13 Société Anonyme: Liègeois à la Société "Sambre Belge" (3 juin 1914).
- 4 /14 Gouverneur de la Province du Hainaut à Max. Lohest, professeur de géologie à l'université de Liège (16 mars 1914).
- 4 /15 E. Rigo à Cavallier: administrateur directeur général de la S.A. des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson (17 août 1914).
- 4 /16 lettre adressée à E. Rigo (signature illisible, 2 juin 1914).
- 5 /1 Rigo à Niedergang (8 janvier 1912-26 décembre 1912).
- 5 /2 échange de lettres entre Armand Renier, ingénieur des mines et E. Rigo (29 novembre 1912-5 décembre 1912).
- 5 /3 échange de lettres entre la Société Anonyme des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson: Cavallier et E. Rigo (2 décembre 1912-9 décembre 1912).
- 6 /1 Rigo à Niedergang (4 janvier 1913-12 décembre 1913).
- 6 /2 Gouverneur de la Province du Hainaut à E. Rigo (17 février 1913).
- 6 /3 administration des mines, A.Pepin, ingénieur en chef-directeur à E. Rigo (10 mars 1913).
- 6 /4 E. Rigo à M. Lohest (4 juillet 1913).
- 7 /1 Rigo à Niedergang, Chavellier et Lespineux (16 janvier 1914-16 juillet 1914, 18 août 1914, 14 novembre 1914).
- 7 /2 Rigo à Lohest, Dehasse Joseph, Niedergang (3 janvier 1914, 10 janvier 1914, 15 janvier 1914).
- 7 /3 lettre de Larmoyeux (29 mai 1914).
- 7 /4 Société Anonyme des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson à E. Rigo (31 août 1914).
- 8 Raymond Anthone, ingénieur civil des mines, ingénieur électricien avec Rigo, administrateur délégué de la Sambre Belge, 2 août 1914-28 mars 1919.
- 9 Georges Lespineux, ingénieur des mines, ingénieur géologue à E. Rigo, administrateur délégué de la Sambre Belge, 21 novembre 1914-9 janvier 1918.
- 10 Rigo à Raymond Anthoine, 17 juin 1915-11 novembre 1916.
280 gevonden, 41 t/m 60 getoond, pagina 3 van 14