---------------------------
http://www.arch.be
De archiefbewaarplaatsen
Beschikbaar in de talen: nl | fr | EAC-CPF XML
Soort archiefvormer : Bedrijf/Instelling
Rubriek : Particuliere organisaties met een economisch doel
Bron : Bedrijfsarchieven / Archives d'entreprises
Periode : 1867-
Le 1er juillet 1867, une première société en nom collectif <span style="font-style:italic">Delhaize Frères</span> fut fondée à Ransart par Jules et Auguste Delhaize qui ouvrirent leur premier magasin à Charleroi. Des succursales furent rapidement ouvertes dans lesquelles Jules Delhaize introduisit un nouveau système de comptabilité. La centrale de ce magasin à succursales multiples se situait à Charleroi
Le 15 septembre 1871, la société devint la commandite simple <span style="font-style:italic">Delhaize Frères et Cie</span> rassemblant Jules, Edouard et Adolphe Delhaize ainsi que leur beau-frère Jules Vieujant (1842-1911). Quittant le Hainaut, ils en établirent le siège social rue Rempart des Moines à Bruxelles où se situait également l'entrepôt central. A cette occasion les responsabilités de chacun des associés furent définies
Le 20 septembre 1874, la société en commandite fut dissoute et les magasins ont été partagés entre les deux nouvelles sociétés qui furent fondées à cette occasion : l'une par Adolphe Delhaize qui se séparant de ses frères fonda la société anonyme <span style="font-style:italic">Adolphe Delhaize et Cie</span> avec des capitaux fournis par sa belle-famille, tandis que ses frères et son beau-frère maintenaient leur association à laquelle s'adjoignit leur frère cadet Léopold et créaient une nouvelle société en commandite <span style="font-style:italic">Delhaize frères et Cie</span>. Toujours établie rue Rempart des Moines, la société jouissait d'un capital de 182.000 francs dont plus du tiers avait été souscrit par Jules Delhaize.
En 1883, celle-ci transféra son siège social rue Osseghem à Molenbeek afin d'assurer l'approvisionnement des magasins et de soutenir la croissance ultérieure. C'est sur ce nouveau site directement relié au rail qu'en 1893, Jules Delhaize et Jules Vieujant créèrent la fabrique d'articles Delhaize proposant une grande variété de produits de consommation courante. Sa production connut un rapide succès, qui comme celui de la société à l'époque devait beaucoup à ses deux promoteurs
En 1895, Jules Delhaize, Jules Vieujant et Joséphine Marsigny, veuve d'Édouard Delhaize créèrent une nouvelle société en nom collectif <span style="font-style:italic">Delhaize Frères et Cie</span>. La même année, Jules Delhaize en fut nommé directeur. Lors de son décès en 1898, son beau-frère reprit la direction de la société.
Le 16 septembre 1907, sous la conduite de Jules Vieujant seul associé en compagnie de la veuve d'Edouard Delhaize, la société fut dissoute pour faire place à la S.A. <span style="font-style:italic">Delhaize Frères et Cie Le Lion</span>. Pour garantir le maintien de la direction sous le contrôle des familles Vieujant et Delhaize, les 770 actions de 10.000 francs étaient nominatives et ne pouvaient être cédées sans l'accord du Conseil d'administration. Au moment de la fondation, celui-ci était présidé par Jules Vieujant tandis que Jules Delhaize (fils d'Édouard Delhaize) et son cousin, Louis Vieujant étaient nommés administrateurs-délégués de la société.
A partir de 1918, ils ont alterné cette fonction avec celle de président de la société. A la mort de Jules Delhaize en janvier 1928, Louis Vieujant cumula toutes les fonctions dirigeantes. Ainsi le 29 juin 1937, il a organisé la dissolution de la S.A. et la fondation d'une S.P.R.L., au sein de laquelle il occupait la fonction d'administrateur-gérant. A ses côtés, son demi-frère Octave Vieujant (1890-1963) exerçait le mandat de vice-président. Celui-ci prit sa succession en 1947 à la tête de la société après qu'il eut démissionné pour cause de maladie.
Pour assurer la reprise d'après-guerre, la direction de la société prit la décision de fermer les 23 fabriques de produits Delhaize réparties sur les sites d'Osseghem et de Bruges et de privilégier le développement de la distribution. Ainsi en 1950, Jean de Cooman d'Herlinckhove, membre du comité de gestion de la société organisa l'absorption de la société anonyme <span style="font-style:italic">Adolphe Delhaize</span> par le rachat de ses titres. De même, convaincu par divers voyages de l'intérêt des méthodes américaines, il fut avec Marcel Lepage, membre du comité de gestion puis administrateur-délégué à partir de 1962, l'un des artisans du développement des supermarchés au sein de la société. L'ouverture du premier d'entre eux, le 18 décembre 1957 à Ixelles, constituait la première étape de cette importante reconversion. Parallèlement, de 1963 à 1971, le département des produits frais accrut considérablement sa capacité via des installations ultramodernes implantées sur un nouveau site de 15 ha à Zellik
Pour soutenir cette expansion, les <span style="font-style:italic">Établissements Delhaize frères et Cie</span> furent transformés en société anonyme le 22 février 1962, sous la conduite d'Octave Vieujant. A cette occasion 25.000 titres ont été mis en vente par la <span style="font-style:italic">Compagnie financière Lacourt</span> (filiale du groupe <span style="font-style:italic">Paribas</span>) tandis que les descendants des familles fondatrices conservaient la majorité des actions et le contrôle total de la société. Guy Beckers, gendre d'Octave Vieujant fut membre du C.A. de 1963 à 1970. Il fut nommé administrateur-délégué en 1971 en remplacement de Jean de Cooman.
Face à l'instauration de la troisième loi dite de Cadenas en juin 1975, <span style="font-style:italic">Delhaize</span> adopta deux stratégies. En Belgique, la société qui possédait déjà près d'une centaine de supermarchés poursuivit son expansion via des points de vente de taille réduite dévolus à un assortiment de type drugstore ou en rachetant des surfaces commerciales existantes. Mais c'est vers l'étranger que s'est dirigé l'essentiel de son potentiel d'expansion. La société est désormais présente en Europe de l'Est, en Grèce, en Asie du Sud-Est, mais aussi et surtout aux Etats-Unis où elle est implantée tout le long de la Côte Est et se classe parmi les dix premiers distributeurs américains.
<span style="font-style:italic">Objet social</span> : Le commerce de marchandises et de denrées durables ou non, de vins et spiritueux ainsi que la fabrication et la vente de tous les articles de grande consommation, de ménage et autres ainsi que toutes activités de service
<span style="font-style:italic">Description du fonds
</span>10 à 100 mètres courants d'archives couvrant la période de 1867 à nos jours. Le fonds est dune grande richesse tant pour lhistoire socio-économique que lhistoire architecturale
Pièces concernant la fondation et les statuts (1867-ss.) ; correspondance (1867-ss.) ; procès-verbaux (1880-ss.) ; pièces concernant la direction (ca 1867-ss.) ; pièces concernant le personnel (ca 1883-ss.) ; pièces concernant le domaine (1867-ss.) ; rapports annuels (ca 1917-ss.) ; documents comptables (1867-ss.) ; bulletin du personnel (1867-ss.) ; archives multimédia : 2 à 3000 photographies (1890-1998) et des films (1935-1957) ; réserve muséographique constituée de bâtiments, de tableaux et d'objets
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
« 1867-1987, 120ème anniversaire de Delhaize Le Lion, son histoire dans l'histoire », dans <span style="font-style:italic">Le Journal du personnel Delhaize. La lettre du mois</span>, décembre 1987
JAUMAIN S., <span style="font-style:italic">les petits commerçants belges face à la modernité (1880-1914)</span>, Faculté de Philosophie et Lettres, Histoire, ULB, Bruxelles, 1995, pp. 52-64
JAUMAIN S., « De Cooman d'Herlinckhove Jean », « Delhaize famille », et « Vieujant famille », dans <span style="font-style:italic">Dictionnaire des Patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les réseaux</span>, ss. dir. G. KURGAN-VAN HENTENRYK, S. JAUMAIN, V. MONTENS, De Boeck, Bruxelles, 1996, pp. 160-161, 190-191 et 646-648.
<span style="font-style:italic">Le Lion 1967-1992</span>, n° spécial édité à l'occasion du 125ème anniversaire de la société, Bruxelles, 1992
Vaste URL : https://search.arch.be/eac/eac-BE-A0500_012017_FRE