Cité de Liège
Inventaire des archives de la Cité de Liège, 1434 - 1829
- II. Registre aux recès du Conseil de la Cité
- 7, Registre aux recès du Conseil de la Cité. 1619-1623.
Subitems
- 30 juillet 1619 : Visitation des houillères d'Ans à propos des fontaines et des ruisseaux de la cité qui manquent d'eau. (Une partie du registre qui comprend les années 1619 à 1625 ne donne pas proprement les recès, mais plutôt les actes du conseil).
- 21 août 1619 : Ordre aux riverains de nettoyer la rivelette depuis la porte d'Avroy jusque vis-à-vis des Bégards.
- 25 septembre 1619 : Ordre aux usiniers qui se servent de la vanne de Fourchufossé, de contribuer à ses réparations.
- 27 septembre 1619 : Touchant les bourgeois qui possèdent des fontaines dans leurs maisons.
- 4 novembre 1619 : André Airkin est nommé messager de la cité pour Lille, Tournai, Cambrai, Valenciennes, Mons, etc.
- 10 décembre 1619 : Lamb. Donys est nommé membre de la cour allodiale par le conseil de la cité, en remplacement de Ger. de Fléron, bourgmestre et échevin de Liège.
- 19 décembre 1619 : Jean Counotte est nommé syndic des arènes de la cité en remplacement de Pierre Counotte, son père, commissaire de la cité.
- 1620
- 7 janvier 1620 : Le conseil statue que toute personne reçue à la bourgeoisie doit prêter serment de fidélité à la foi catholique.
- 22 février 1620 : Le conseil proteste contre l'édit sur la monnaie du 18 février comme contraire au droit commun et aux paix faites.
- 6 au 30 mars 1620 : Admission à la bourgeoisie de P. de Ravet ; J. Fr. de Barvice, chevalier, seigneur de Fernelmont ; H. Bertrand, de Verviers: Rigaud Heigam, de Londres.
- 11 mars 1620 : Le conseil approuve un règlement des banseliers, membres du métier des retondeurs.
- 26 mars 1620 : Le conseil approuve un règlement du métier des charpentiers en date du 24 juillet 1619 ; texte dudit règlement.
- 8 avril 1620 : Le conseil admet au droit de bourgeoisie les dames anglaises de Pierreuse et de Saint-Martin en Mont qui ont relevé le métier des fèvres.
- 14 avril 1620 : Le conseil loue à plusieurs bourgeois marchands de vin de la cité, pour un terme de 9 ans, les deux grandes caves de la Violette.
- 18 avril 1620 : Le conseil atteste que les bourgmestres et les jurés élus par los 32 métiers de la cité, ont le droit de juger les cas criminels affectant les bourgeois de Liège.
- - Fr. des Trois-dits étant mort à la maison de ville, le conseil ordonne à sa veuve et à ses enfants d'aller prendre le corps dans le délai d'une heure, pour faire les funérailles, sinon le concierge leur enverra ledit corps ou le mettra sur la rue.
- 25 mai 1620 : Le conseil approuve un règlement du métier des bouchers ; texte du règlement.
- 30 mai 1620 : Les défenses relatives aux cendres et trigus de la cité sont affichées aux murs des couvents des carmes et frères mineurs.
- 18 juin 1620 : Requête des anciens arquebusiers au sujet du conflit de préséance qui avait eu lieu avec la compagnie des jeunes arquebusiers, le vendredi précédent, jour de l'arrivée de Son altesse à Liège.
- 29 juin 1620 : Plaintes des habitants de Chèvremont vexés par P. Curtius, lieutenant du compte de Bucquoy, sous prétexte qu'ils favorisaient le seigneur de la Rochette dans son procès au sujet de la seigneurie de Fléron.
- 30 juin 1620 : Propositions de Son Altesse longuement développées au sujet des victoires des Turcs, de la réformation des tribunaux, des pillages des soldats étrangers, etc. Réponse du conseil qui demande le renouvellement par l'empereur des privilèges de la cité.
- 7 juillet 1620 : Ordre d'arrêter Jean Hersin, chef d'une conspiration ayant pour but la ruine de la cité.
- 19 juillet 1620 : Supplique de G. Fornea, comparchonier de la houillère delle Ladrie à Jemeppe.
- 4 août 1620 : Ordre de veiller aux portes de la cité lorsque le marquis de Spinola dirigera ses troupes sur Maastricht.
- 30 août 1620 : Le conseil assigne leur poste à toutes les compagnies militaires de la cité.
- 2 octobre 1620 : Le conseil accorde 150 florins aux cordeliers qui ont permis le passage chez eux pendant la réfection du pont de Saint-Julien.
- - Le conseil examine la question de savoir s'il ne faudrait pas rétablir l'ancien péage du pont d'Amercœur pour subvenir aux frais de réparation des chaussées.
- - Le conseil défend de vendre des peaux sur les ponts et autres lieux publics.
- - Ordre d'enlever les bois des particuliers déposés dans la bombarderie de Dravioule afin qu'on puisse y remiser les engins de la cité.
- 3 octobre 1620 : II. Théodart est nommé surveillant du poisson de mer vendu à Liège.
- 14 octobre 1620 : Le bourgmestre J. de Méan est député à Bruxelles pour assister aux conférences qui s'y tiendront au sujet du prétendu droit d'inscriven, et des arrêts et contre-arrêts survenus à ce propos dans la ville de Maastricht.
- 1621
- 7 janvier 1621 : Les 32 métiers répondant au désir du prince-évêque, accordent l'impôt d'un demi-patar sur l'œil des moulins et pressoirs.
- 9 janvier 1621 : Le conseil atteste que feu Phil. de Marbais, seigneur de Loverval et Fernelmont, et Jeanne de Mérode, sa femme, ont eu pour fils Arnould de Marbais, lequel, ayant épousé Anne de Chasteler dite de Molbais, a eu pour enfant, entres autres, Jeanne de Marbais, femme de Charles de Hille ; que ledit Arnould parti pour la France depuis l'an 1607, laissant à Liège sa femme, et Agnès de Marbais, femme du baron de Pesche, sa sœur, n'a plus donné de ses nouvelles ; que ladite Agnès étant morte, Jeanne de Hille reste sa seule héritière.
- 16 mars 1621 : Le conseil, à la demande de Pierre de Suys, seigneur de Lare, Charles-Roland et Jacques ses frères, atteste que Danier de Suys, leur père, été reçu bourgeois de Liège le 15 mars 1603.
- 18 mars 1621 : Jérôme de Buisson et consorts sont destitués de l'administration du mont-de-piété pour usure.
- 2 avril 1621 : P. Coppier nommé secrétaire de la cité en remplacement de Mathieu de Bois.
- 5 décembre 1620 au 8 octobre 1621 : Réceptions de la bourgeoisie pour B. Campomenesso, d'Anvers ; Jos Poschet ; V. Harschamp ; A. van Oss ; J. Hopper, seigneur de Dalhem ; Guil. De Mérode, seigneur de Rodembourg ; Guil. de Bronchorst ; D. Kessel, de Bois-le-Duc ['s-Hertogenbosch, NL] ; J. Meliers, de Rotterdam ; J. van den Howe, du Brabant ; J. Regio, du Piémont ; W. Winants, de Maastricht ; M. A. Perez, chevalier ; Ch. Wattelle ; P. Coune, de Maastricht ; L. de Tassis, baron, général héréditaire des postes ; Ch. de Riedtwick, chevalier ; J. Machs, J. Noirivaux ; Lucas Flocket, peintre ; G. de Savignois.
- 14 avril 1621 : A. Jacquet, maître de la barque marchande de Huy, demande de pouvoir faire aborder ladite barque un peu au-dessus du rieu de la cité qui débouche Sur-Meuse, au lieu de s'arrêter près de la porte d'Avroy.
- 24 avril 1621 : Mesures à prendre pour le surguet.
- - Visite au couvent de Cornillon où s'étaient introduits des troubles et des abus; acte de rébellion commis par la prieure ; usurpation d'autorité par le vicaire, etc.
- 1er mai 1621 : Règlement touchant les guets et gardes de la cité.
- 28 mai 1621 : Attestation pour J. Lans et J. Germea, sa femme.
- 6 juillet 1621 : Attestation du conseil sur les guérisons 1 opérées à Liège par Valère du Pescher, opérateur du roi de France.
- 24 juillet 1621 : Léon. de Froidmont demande à pouvoir profiter seul de son invention consistant en une machine à épuiser l'eau.
- 14 septembre 1621 : Les habitants de la paroisse Saint-Remacle à Liège sont autorisés à faire une collecte pour rebâtir leur église.
- 15 septembre 1621 : Les exploitants des mines d'alun demandent l'autorisation de pouvoir se constituer en société.
- 24 septembre 1621 : J. le Harquebousier et G. Loerts, maîtres canonniers assermentés de la cité, font l'épreuve de 320 mousquets de J. Gabriel, bourgeois de Liège.
- 25 septembre 1621 : Les habitants de Jemeppe demandent la restauration du pont qui se trouve devant leur église.
- 20 octobre 1621 : Le conseil atteste que Ern. de la Rivière, baron de Houffalize, est issu des barons de Heers, que le baron actuel de Heers est son frère, et qu'ils sont tous deux bourgeois de Liège
- 3 novembre 1621 : Les habitants de Saint-Christophe et du pont d'Avroy protestent contre la mesure prise par le curé de Saint-Christophe, de fermer les portes du béguinage par où le public avait toujours passé. Autorisation de clore le béguinage.
- 12 novembre 1621 : Le conseil atteste que Gilles, Érasme, Jean et Jacques de Chokier, frères, étaient fils de Raes et petit-fils de Jean de Chokier ; qu'ils sont issus par ligne directe masculine de l'ancienne maison liégeoise des Chokier autrefois dits de Surlet, seigneurs de Chokier, etc.
- 26 novembre 1621 : Le duc de Nevers fait savoir qu'un franc marché de chevaux se tiendra chaque mardi à Charleville.
- 30 novembre 1621 : Le conseil atteste qu'O. E. de Brialmont est membre de l'Etat noble et bourgeois de Liège.
- 17 décembre 1621 : La cité ayant fait un contrat avec T. Prosset au sujet du poids de la ville, établi dans la grande halle de la Batte, fait examiner si l'abord du rivage est facile pour les bateaux chargés de marchandises. Difficultés au sujet du poids.
- 22 décembre 1621 : Attestation sur l'origine et la qualité de la famille Wypart.
- 1622
- 28 janvier 1622 : Sorcières brûlées dans le quartier d'Avroy.
- 5 mars 1622 : Supplique de quelques bourgeois de pouvoir prendre des xhansions d'eau à la nouvelle fontaine érigée Hors-Château.
- 9 mars 1622 : N. Herbeto refuse de payer aux frères Lollards le droit qui leur a été accordé à leur institution pour l'ensevelissement des morts.
- 10 mars 1622 : Plainte de la compagnie des jeunes arbalétriers de Liège contre certains bateliers qui s'avisent de transporter des marchandises à Maastricht au détriment de la barque marchande.
- 22 mars 1622 : Règlement pour le mont-de-piété de Liège publié de l'autorité du prince-évêque, du chapitre de Saint-Lambert et conseil de la cité.
- - P. Fayn, seigneur de Jupille, et les habitants de cette localité, nomment une commission pour administrer la commune.
- - P. le Cocque est nommé maître pâtissier et cuisinier de la cité en remplacement de M. de Mortier.
- - Salaire des ewardains du poisson de mer.
- 1er juillet 1622 : le prince-évêque demande que les places fortes du pays soient mises en état de défense dans ces temps de guerre et de pillage.
- 23 juillet 1622 : J. Gromsel est nommé auneur de la cité pour mesurer les draps.
- 3 août 1622 : Le conseil, informé de l'approche des troupes de Mansfelt, de Halberstadt, etc., lève de l'argent, prend des mesures pour la défense de la cité et distribue les postes; G. de Vivario est nommé colonel.
- 11 septembre 1622 : Confraternité établie entre les greffiers des 32 métiers de la cité, avec un règlement.
- 22 septembre 1622 : Règlement pour la barque marchande de Huy, dont l'exploitation appartient aux vieux arbalétriers en vertu de leurs lettres de restitution du 19 mai 1477.
- 26 octobre 1622 : Ressources à trouver pour délivrer le pays des pillages et logements de soldats.
- 5 décembre 1622 : M. Fastré Lintermans est nommé membre de la cour allodiale en remplacement de Jér. de Borsu, commissaire de la cité.
- 13 décembre 1622 : Règlement pour le métier des porteurs aux sacs.
- 22 décembre 1622 : Le baron de Groesbeek et le bourgmestre Chokier sont députés vers les États des Provinces-Unies.
- - Difficultés entre la communauté de Seraing et l'abbé du Val Saint-Lambert au sujet du bac sur la Meuse à Seraing.
- 1623
- 26 janvier 1623 : Le conseil atteste que les habitants de Milmort sont bourgeois de Liège comme faisant partie de la banlieue de cette cité.
- 1er février 1623 : Réclamation de la veuve Riske, maître peintre de la cité, contre les officiers du métier des orfèvres.
- 5 mai 1623 : Le conseil accorde à G. de Salme, l'un des quatre conseillers de la cité, une xhansion d'eau de la fontaine du marché, pour 15 patars par an.
- 6 mai 1623 : Procès contre les maîtres de la houillère de Bon-espoir dont les travaux nuisent aux eaux du rieu du Marché.
- 9 mai 1623 : A. de Serez est nommée prieuse haitie de Cornillon.
- 1er juin 1623 : Les habitants du quartier d'Amercœur paient 40 mousquetaires pour réprimer les excès des soldats qui se sont logés dans ledit quartier.
- 6 juin 1623 : Mathieu le Jennet, commissaire de Liège, est nommé syndic de la cité.
- 19 juin 1623 : Ordre de nettoyer le rieu qui coule Hors-Château.
- 13 juillet 1623 : Attestation pour B. Grandjean.
- 23 juillet 1623 : Roch Louys est nommé chirurgien-médecin de la cité au fait de la contagion.
- 24 juillet 1623 : Le Bilkin est nommé barteur et forbisseur des cuivres de la cité.
- - La compagnie des jeunes arquebusiers se plaint que l'on ne donne pas suite à l'édit du 23 décembre 1618, ordonnant à tous ceux qui habitent sur les remparts, spécialement à Saint-Léonard et à Vivegnis, de déguerpir, de façon qu'ils ne puissent plus se livrer à leurs exercices.
Non consultable
Aanvraaginstructie [ archiefdienst - inventaris - archiefbestanddeel ]:
Archives de l'Etat à Liège -
D3 -
7