Inventaire des archives de l'abbaye Notre-Dame d'Orval, 1173-1796
- 1289 Grosse de la vente à l'abbaye des biens provenant de Jean Franclet et Gillette Husson, son épouse, anciens censiers de l'abbaye à Osnes, pour arrérages impayés de ladite cense, suivant le décompte joint. 28 novembre 1683 - 31 janvier 1689.
- 1293 Titres transmis à l'abbaye lors de la donation de la cense de Vigneul par Jeanne Francq. 10 juin 1578 - 23 avril 1663.
- 1299 Copie de la confirmation donnée en juillet 1208 par Hugo, seigneur de Mussy, et Aelidis, son épouse, de toutes les ventes et donations effectuées en faveur de l'abbaye par leurs prédécesseurs. [XVIe siècle].
- 1300 Copie de la notification donnée en 1261 par Renaud, doyen rural de Longuyon, de la vente d'un pré situé à Signeulx passée au profit de l'abbaye par Terriq Boilaiwe [Thierry dit Boileau d'Arrancy]. [XVIe siècle].
- 1301 Supplique adressée par l'abbaye à la Chambre des comptes de Bar afin que leurs fermiers de la cense de Villancy soient exempts de toute imposition, taille, subside, subvention, et du logement des gens de guerre, à partir du 1er octobre 1699. [1699].
- 1302 Copie d'une patente de Thibaut II, comte de Bar, du 7 août 1280, amortissant les droits et biens de l'abbaye en Lorraine, notamment à Villancy, Prouilly, La Caure, Moncel, Eugny, Les Convers, Buré et Boémont. [XVIIe siècle].
- 1305 Extraits d'abornements des bois appartenant à l'abbaye, effectués en 1451, 1727, 1734 et 1739. [XVIIIe siècle].
- 1327 Courrier de frère Ignace [à l'abbé ?] relatif notamment à l'investiture à la cure de Villers-devant-Orval, avec évocation de la nomination le 7 janvier 1688 de Philippe Fourniret au bénéfice de Villers-devant-Orval, de la construction d'un presbytère au même lieu et de la sortie des grains de France ; copie de la présentation de Philippe Fourniret, du 23 décembre 1687, suite au décès de Jean Evrard. [1687] - 26 février 1735.
- 1330 Lettre d'investiture. 3 juin 1608.
- 1331 Réponse du Conseil de Luxembourg à la requête de Gilles de Massinery, l'autorisant à la prise de possession de ladite charge. 21 juin 1608.
- 711 Baux de la cense et de quelques jardins appartenant à l'abbaye à Ivoix, pieds-terriers et mémoires relatifs à ces biens ; bail de la cense de Way du 15 janvier 1581. 1608-1695.
- 712 Copie d'une sentence rendue le 14 août 1612 par les jurés de la prévôté d'Ivoix contre Jean Faber, maintenant l'abbaye dans la possession d'une masure. [ca. 1612].
- 715 Extrait d'un dénombrement des feux du duché de Luxembourg et comté de Chiny de 1656 : baronnie de Jamoigne, comprenant le Faing, Valansart, Romponcelle et Prouvy, mairie de Pin et Izel. 15 décembre 1690.
- 717 Copie des patentes des archiducs Albert et Isabelle, du 9 janvier 1608, accordant à Gilles du Faing la moitié de la rente que les bourgeois de Chiny doivent payer sur un arrentement à Griffomont, en échange de 17 arpents au bois nommé le Lacque dans la seigneurie d'Èthe et Belmont ; copie de la cession, par les mêmes audit Gilles du Faing, le 20 mars 1619, de la haute, moyenne et basse justice du ban de Jamoigne et autres droits liés, contre la seigneurie de Griffomont ; copie de dénombrements des possessions de Gilles du Faing, dressés les 22 juillet 1620 et 23 octobre 1623 ; copie des patentes de Philippe IV, du 24 janvier 1623, accordant à Gilles du Faing le titre de baron de Jamoigne. [XVIIIe siècle].
- 718 Copie d'un échange effectué le 3 mai 1538 entre l'abbaye et Henry du Faix [Henry du Faing] et Agnès de Tassigny par lequel l'abbaye leur cède un pré à Jamoigne contre une portion de pré à Prouvy, un pré à La Ferté et un autre à Moiry. 27 août 1777.
- 722 Résignation au vicariat perpétuel faite par Jean Bonus entre les mains de l'abbé d'Orval, curé primitif de Jamoigne. 9 mai 1602.
- 726 Pièces relatives à un différend entre l'abbaye et la communauté de Jamoigne à propos de la réfection de la maison pastorale. 20 octobre 1608 - 11 juillet 1613.
- 727 Copie d'un vidimus, de 1520, d'un accord conclu le 1er août 1326 entre l'abbaye et les habitants de Jamoigne à propos de la réfection de l'église. 24 mars 1638.
- 730 Copies de titres de la fabrique de Saint-Pierre et des Trépassés de Jamoigne, engagères, échanges et achats de terres, reconnaissances de dettes, passés au profit de ladite fabrique entre 1642 et 1743. 25 janvier 1776 - 3 février 1779.
- 733 Copie d'un échange passé le 24 novembre 1599 entre l'abbaye et Baudoin du Faing, fils de Jean du Faing et Françoise de Cugnon, par lequel les dîmes du Faing sont échangées contre le sixième de celles de Mogues et la moitié d'une cense à Sapogne. [XVIIIe siècle, 30 août].
497 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 25