Inventaire des archives de l'abbaye Notre-Dame d'Orval, 1173-1796
- 1111 Copies de la notification par Jacques, sire de Cons et avoué de l'abbaye, en 1220, de la donation de plusieurs biens et usages à Lalethe ou La Leche (?), Basuire ou Bassuire (?), Frénois, Eugny, Ruette, Villancy, faite au profit de l'abbaye par Drogon et Conon de Frénois. [XVIIe siècle].
- 1150 Copie des donations de Robert de Mussy en faveur de l'abbaye de juillet 1228 et du 6 mars 1240 [n.s.]. 17 mars 1586.
- 1151 Copie de la confirmation donnée en juin 1232 par Thierry, archevêque de Trèves, de la donation à l'abbaye, par Roger de Custry, de rentes ainsi que de parts dans les dîmes, le moulin et le patronage. 26 mars 1609.
- 1162 Accord entre la communauté de Chantemelle et celle de Saint-Léger à propos du bois de la Haye de Hans. [24 février 1397 n.s.].
- 516 Reçu signé par B[ernard] Papier, facteur de forges à Buzenol, pour le compte du baron de Forêt, de Liège, pour la livraison par Grandjean, gruyer des bois d'Orval, de 1300 cordes de bois provenant du bois du Banel. 15 mars 1768.
- 567 Copie de la confirmation donnée en août 1236 par Conon de Mussy de la donation de terres incultes et bois effectuée au profit de l'abbaye par Arnould dit Marendes. [XVIe siècle].
- 568 Copie de la déclaration du 6 juillet 1300 [mercredi après la Saint-Pierre-et-Paul] de Thirion de Charency faisant étant d'un arrangement établi avec l'abbaye à propos de divers biens contestés. [XVIe siècle].
- 583 Abornement du 14 avril 1736 et autres pièces relatives à une contestation survenue en 1736 entre l'abbaye et Louis Morel, demeurant à Fromy, à propos de la possession de 9 fauchées de pré au lieu dit de la Maladerie, dont une copie de la donation faite en 1198 par les paroissiens de Moiry de pâturages et d'aisances sur le bord de la Marge. 6 novembre 1735 - 8 juin 1736.
- 595 Copie d'une patente de 1173, de Louis III, comte de Chiny, et Sophie, son épouse, confirmant les donations de Conques-la-Vieille et de Conques-la-Neuve faites à l'abbaye, notamment par Rodulphe, avoué de Longwy. [XVIe siècle].
- 605 Pièces du procès mené entre 1739 et 1743 par l'abbaye contre Jean-Baptiste Wathier, curé d'Ebly, à propos des dîmes novales, avec notamment les baux des 14 août 1697, 24 août 1734, et la copie de la bulle du pape Innocent IV du 16 novembre 1245 relative à la perception des dîmes novales. 14 août 1697 - 27 juillet 1743.
- 628 Déclarations de biens, copies de titres et extrait de sentence du bailli de Carignan, datant du 19 janvier 1387 au 26 juillet 1680, relatifs à la cense de l'abbaye. [XVIe-XVIIIe siècle].
- 635 Copies de titres relatif au moulin de Gennevaux dit du Chesne ou Maincourt : donation du 24 avril 1234 de la moitié du moulin par Lucie de Marliers et Thibaut, son fils ; accord passé en juin 1260 avec Feliza, épouse de Philippe de Folia, et sentence rendue en janvier 1292 contre Alix de la Folie, fille des précédents. 1478 - 16 janvier 1533.
- 643 Copie d'une patente, de mai 1273, de Louis V, comte de Chiny, et Jeanne de Blamont, son épouse, cédant une rente en grain à l'abbaye et promettant d'établir à Gérouville un marché hebdomadaire. 9 août 1575.
- 645 Copie d'une donation faite à l'abbaye en 1237 par Conon des Bulles (ou de Bures) et consort, de biens situés à Saint-Coweit et Suxy. [XVIe-XVIIe siècle].
- 646 Copies de la charte de fondation de Gérouville, de juillet 1258, sur les bans de Girousart (ou Gironsart, Géronsart), Soncoweit (ou Sen Coweit), les Mortshommes et Nesonsart, par laquelle Arnoul III, comte de Looz et de Chiny, Jeanne, son épouse, et Henri de Bouillon, abbé d'Orval, assujetissent la ville neuve à la loi de Beaumont. [XVIe-XVIIe siècle].
- 647 Copies de titres anciens concernant le ban de Luz : acte de vente du terrage, à l'abbaye, par le comte de Chiny, d'avril 1296 ; confirmation donnée en septembre 1259 par Jean de Latour et Clémence, son épouse, d'une donation faite à l'abbaye en 1253 par les héritiers de la terre de Luz ; déclaration donnée en octobre 1284 par Alexandre de Virton, Gobaut de Virton et Aubertin de Luz, reconnaissant les religieux d'Orval comme propriétaires du droit de patronage ; renonciation faite le 5 août 1308 par les fils de Gobaut de Virton à toute prétention sur les dîmes, terrage et moulin de Luz ; transaction passée en septembre 1259 avec les héritiers de la terre de Luz à propos du paiement des dîmes. [XVIe-XVIIe siècle].
- 650 Copie de l'autorisation donnée à l'abbaye, le 6 août 1258, par l'archevêque de Trèves, d'édifier une chapelle franche sur le ban de Gérousart ou des Mortshommes. 30 mars 1709.
- 652 Copies d'une donation faite, en août 1293, à l'abbaye, par Louis V, comte de Chiny, de la seconde moitié du moulin de Luz, en échange d'une rente en grain. [XVIIIe siècle].
- 662 Copie d'une lettre du 24 avril 1279 dans laquelle Jean, fils de Raucin le Bordeur ou Bourdeur, reconnait devoir payer les dîmes sur les terres qu'il possède à Saint-Coweit. [XVIIe siècle].
- 675 Copies des donations relatives au moulin d'Herbeuval faites à l'abbaye par Louis V, comte de Chiny, en janvier et octobre 1268. 24 décembre 1658.
93 gevonden, 21 t/m 40 getoond, pagina 2 van 5