Inventaires des archives de la commune d'Ellemelle. Dépôt 2021, (1750) 1800-1977 (1978)
- 14 6 octobre 1960 - 11 mars 1965.
- 15 5 avril 1965 - 4 janvier 1973.
- 16 24 mai 1973 - 20 décembre 1976.
- 17 Lettre du gouverneur de la province relative à la demande d'envoi des délibérations du Conseil communal et de la Commission d'assistance publique prenant acte de son arrêté du 18 juin 1955 qui a suspendu l'exécution des délibérations du 29 avril et du 5 mai 1955. 28 juillet 1955.
- 18 6 mars 1939 - 10 janvier 1953.
- 19 16 octobre 1951 - 15 décembre 1954.
- 20 Répertoires des actes passés devant le Collège échevinal. 1826-1906.
- 21 Registre-indicateur de la correspondance entrante. 1928-1944.
- 22 Correspondance relative aux tournées administratives. 1956-1974.
- 23 Lettre du Collège échevinal à M. V. den B. relative aux dispositions à prendre pour évacuer les déblais provenant de la démolition du vieux bâtiment situé au coin de la rue Craway dans un but d'amélioration esthétique du village et réponse afférente. 1972.
- 24 Dossier relatif à la fusion des communes. 1973-1976.
- 386 Dossier relatif à la surveillance des signaux et repères par l'Institut géographique militaire. 1954-1956.
- 25 Dossier relatif à l'affiliation de la commune à la Société nationale de la petite propriété terrienne du pays de Huy (SNPPT). 1958-1959, 1972-1973.
- 26 Dossier relatif au Comité d'expansion économique du Condroz. 1968-1971.
- 27 Lettre du commissaire royal d'arrondissement relative à l'annulation de l'arrêté de la Députation permanente concernant l'élection de François-Joseph Seron en remplacement d'Antoine Seron. 19 janvier 1846.
- 28 Dossier relatif à l'installation et à la prestation de serment des conseillers communaux et des échevins. 1848, 1891, 1895, 1959-1975.
- 29 Lettre de L. de Moffarts relative à sa demande de ne plus siéger au Conseil communal. 9 avril 1889.
- 30 Expédition d'un arrêté de la Députation permanente relatif à la déchéance de Joseph Lambion de son mandat de conseiller communal. 28 septembre 1931.
- 31 Lettre relative à la communication de la date de la première entrée au Conseil communal de Joseph Collignon et Roger Lejeune. 27 octobre 1976.
- 32 Correspondance relative à l'élection et à la nomination des échevins. 1831, 1846, 1879, 1900, 1904.
709 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 36