Inventaire des pièces consignées au greffe (1503 - 1794) / Marcel Bourguignon. - In : Inventaire des archives du Conseil de Luxembourg. I.p. 5-26
- 65 Lettre de provocation en duel de J. J. Wilmet, chirurgien à Marche, adressée à un sieur Pertrisot (17 juin 1772). 1772, 2 décembre., 1772-1772
- 66 Billet inachevé et sans date concernant une mission donnée par le scripteur au sieur Moriamé, son officier de la seigneurie de Thiaumont (vers 1760). 1773, 3 mai., 1773-1773
- 67 Déclaration de Henri-Joseph Dehan, curé de Sainte-Marie-Chevigny, au sujet de ses créances à charge de la famille Bozet (4 juillet 1771). 1773, 3 mai., 1773-1773
- 68 Acte par lequel le sieur de Vaulx de Champion transporte au sieur Machuray, seigneur de Flamisoulle, une dette à charge de l'avocat Detraux (6 juillet 1771). 1773, 4 mai., 1773-1773
- 69 Vérification de la comptabilité de Jean-Henri Lacroix et de François Collet, bourgmestres de Neufchâteau (1758-1773). 1774, 16 décembre., 1774-1774
- 70 Approbation de la comptabilité des maires de Fontenoille pour les années 1762 (Jean Léonard) et 1764 (J.-B. Hubert) (1763-1765). 1774, 23 décembre., 1762-1774
- 71 Acte de partage entre les enfants mineurs de feu Henri Jacques et Marie-Jeanne Guillaume par devant le clerc-juré de la justice de Vance et Chantemelle, André Picard (13 décembre 1755). 1775, 23 mars., 1775-1775
- 72 Inventaire des papiers saisis par l'huissier J. B. François au domicile du sieur François-Antoine Collet du Chateletmont, pensionnaire de l'ancien mayeur de Virton Nicolas-Joseph Grosjean, ces papiers datés de 1763 à 1773 étant présumés concerner la gestion des intérêts du duc de Corswarem-Looz, seigneur de Sainte-Marie, que le dit du Chateletmont avait assumée et au sujet de laquelle il était en conflit avec son maître (17-27 mars 1775). 1775, 4 avril., 1763-1775
- 73 Reconnaissance d'une ,dette de 1230 livres au cours de France par, Élisabeth Morant, épouse de Jean Renauld, demeurant à Mézières et Jeanne Morant, femme de Servais Warnimont, demeurant à Paris, au profit du sieur Pierre Demarteau, marchand à Habay-la-Vieille (31 juillet 1760). 1775, ler juillet., 1230-1775
- 74 Plainte des bourgmestre et jurés de la ville de Neufchâteau contre Gilles-Joseph Jacques, prêtre et marguillier de la paroisse et contre son frère, l'échevin Pierre-Denis Jacques, qui avaient invectivé les officiers publics occupés aux travaux de réparation du pavé de la traverse (8 novembre 1774). 1775, 23 août., 1775-1775
- 75 Pièces relatives au moulin banal de Battincourt appartenant aux seigneurs du lieu (16 juillet 1628 - 2 mai 1713). 1775, 25 octobre., 1775-1775
- 76 Décompte fait à Neufchâteau le 13 mai 1767 entre Jean Le Jeune et sa nièce M. M. Lejeune. 1777, 24 juillet., 1767-1777
- 77 Lettres écrites à sire Grégoire, curé de Vonêche, par feu sire Thomas, chanoine à Lille et par Nicolas Thomas, imprimeur à Paris, son neveu (23 février 1769-15 septembre 1771). 1777, 30 octobre., 1777-1777
- 78 Déclaration du sieur Jean Le Jeune, de Neufchâteau, attestant que sa nièce, la veuve Lejeunne, s'est entièrement libérée vis à vis de lui (9 septembre 1775). 1778, 29 janvier., 1778-1778
- 79 Quittance délivrée à Joseph fondu par Marie Duparque, veuve de Lambert Mathot (10 octobre 1774). 1778, 26 juin., 1778-1778
- 80 Quittance délivrée par François Berton, de Châtillon, à Joseph Charpentier, tuteur de Jeanne Denis (4 décembre 1777). 1778, 18 août., 1778-1778
- 81 Extraits de la comptabilité de Joseph fondu, de Bastogne, marchand de poêles, poteries, etc. (1774). 1778, 7 décembre., 1778-1778
- 82 Contrat au sujet de 1116 fagots de joncs entre N. Gilbert et J. A. Faymonville (13 août 1773). 1779, 5 mars., 1116-1779
- 83 Quittance d'une somme de 19 écus 34 sols délivrée aux forges de Berchiwez, le 13 mai 1777, par L. Masson au nommé Jacques-Georges Le Jeune, de Meix-devant-Virton (26 avril 1779). 1779, 26 avril., 1777-1779
- 84 Copie conforme délivrée par J. B. Nieller, greffier du Siège prévôtal d'Arlon, le 17 novembre 1779, d'un billet consigné au greffe et par lequel le vicomte d'Ahérée de Saint-Léger donne à son facteur, Georges Blaise, en date du 12 octobre 1769, l'autorisation de livrer des poteries ou chemines (1769-1779). 1779, 23 novembre., 1769-1779
114 gevonden, 61 t/m 80 getoond, pagina 4 van 6