Chapitre VIII. Comptes des officiers de justice.
- 13185 Compte rendu par Pierre Jacqmart, lieutenant-bailli, du 4 juillet 1675 au 26 avril 1676. 1675-1676.
- 13186 Compte rendu par Emmanuel de Kessel, du 20 septembre 1676 au 26 février 1680. 1676-1680.
- 13187 Comptes rendus par Joseph de Villers-Masbourg.
- 13188 Comptes rendus par Joseph de Villers-Masbourg.
- 13189 Comptes rendus par Joseph de Villers-Masbourg.
- 13190 Compte rendu par M. C. de Neunheuser, veuve de Paul-Joseph de Nonancourt, du 1er janvier 1779 au 20 décembre 1780. 1779-1780.
- 13191 Compte rendu par Jean-Baptiste Lalance, du 30 décembre 1780 au 31 octobre 1783. 1780-1783.
- 13192 Journaux tenus par Jean-Baptiste Lalance, pour les années 1784 à 1788. 1784-1788.
- 13193 Volume contenant seize comptes, dont un rendu par Philibert de Waudrey, du 14 février 1446 au 5 mars 1448 ; deux par Jean de Couson, lieutenant de Philibert de Waudrey, du 1er janvier 1448 au 14 septembre 1449 ; un par le même, comme lieutenant de Thibaut, bâtard de Neufchâtel, du 14 septembre 1449 au dernier février 1450 ; trois par Jean de Neufchâtel, du premier mars 1450 au dernier février 1455 ; deux par Jean de Wycherdenge, lieutenant commis pendant la suspension de Jean de Neufchâtel, du 13 décembre 1457 au 28 juin 1460 ; deux par Guillaume de Bourscheid, écuyer, du 28 juin 1460 au 19 octobre 1462 ; deux par Guilbert, bâtard de Mailli, écuyer, du 20 octobre 1462 au 2 février 1465 ; un par Guillaume de Bourscheid, du 2 février au 30 décembre 1465 ; un par Jean de Neufchâtel, écuyer, seigneur de Saint-Lambert, du 30 décembre 1465 à la Saint-Jean 1466, et un par Englebert Hurtte de Bellecoste, du 19 mars 1477 à pareil jour 1478. 1466-1478.
- 13194 Volume contenant quarante-deux comptes, dont six rendus par Catherine de Palant, veuve de Jean, seigneur d'Authel, du 1er octobre 1512 au 13 décembre 1517 ; vingt-sept par Alexandre Waldecker, du 5 février 1518 au dernier septembre 1544, et neuf par George de Waha, écuyer, seigneur de Fronville, du 1er janvier 1545 au 10 juin 1553. 1512-1553.
- 13195 Volume contenant trente-sept comptes, dont vingt-trois rendus par Bauduin de Barbanson, chevalier, seigneur de Villemont, du premier octobre 1553 au dernier septembre 1576 ; un par George Ruerlenge, lieutenant-prévôt, du premier octobre 1576 au dernier septembre 1577 ; dix par Jacques de Raville, seigneur d'Ansembourg et des Sept-Fontaines, du premier octobre 1577 au dernier septembre 1587 ; deux par Jean Sterpigny, lieutenant de l'artillerie du roi, capitaine et prévôt d'Arlon, du premier octobre 1587 au dernier septembre 1589, et un par Pierre-Ernest de Raville, du premier octobre 1589 au dernier septembre 1590. 1553-1590.
- 13196 Volume contenant trente-trois comptes, rendus par Pierre-Ernest de Raville, du premier octobre 1590 au dernier septembre 1623. 1590-1623.
- 13197 Volume contenant trente-cinq comptes, dont six rendus par Guillaume Beyer, lieutenant-prévôt, du premier octobre 1646 au dernier septembre 1652 ; vingt-trois par Henri de Humin, seigneur de Wardin, capitaine et prévôt, du premier octobre 1652 au dernier septembre 1675, et six par Claude-François de Humin, seigneur de Wardin et Schoutbourg, du 1er octobre 1675 au ... juin 1681. 1646-1681.
- 13198 Comptes rendus par Guillaume de Castille.
- 13199 Comptes rendus par Guillaume de Castille.
- 13200 Comptes rendus par Guillaume de Castille.
- 13201 Comptes rendus par Guillaume de Castille.
- 13202 Comptes rendus par Guillaume de Castille.
- 13203 Comptes rendus par Guillaume de Castille.
- 13204 Comptes rendus par Guillaume de Castille.
3.187 gevonden, 81 t/m 100 getoond, pagina 5 van 160