Archief van het Bureel van Weldadigheid te Krombeke.
- 1 11 aug. 1825-7 jan. 1837.
- 2 5 maa. 1853-10 okt. 1908.
- 3 Besluit van de gemeenteraad van Krombeke betreffende de aanstelling van Seraphin Coene tot lid van het bestuur. 1848.
- 4 Stuk met overzicht van de leden van het bestuur. 1837-1870.
- 5 Staat van de samenstelling van het bestuur. 1875.
- 6 Convocatiebrieven voor de vergaderingen van het bestuur. 1890-1893.
- 7 Ingekomen brieven. 1890-1899.
- 14 1812.
- 15 1824.
- 16 1826.
- 17 Proces-verbaal van grensafbakening met gronden te Krombeke toebehorend aan de families Petit en Goffinet. 1906.
- 18 Stukken betreffende gronden toegewezen aan het Bureel van Weldadigheid van Krombeke die vroeger toebehoorden aan de abdij van Eversam. 1809-1820.
- 19 Staat betreffende giften en legaten aan het Bureel van Weldadigheid sinds 1876. [circa 1888].
- 20 Auguste Floor. 1885-1886.
- 21 Anne Thérèse Van Houcke en Marie Thérèse Van Houcke. 1885-1886.
- 22 Pieter Joseph Peperstraete. 1899-1900.
- 23 Virginie Debacker. 1909.
- 24 met Jordanus Franciscus Couttenier. 1819-1820.
- 25 1891.
- 26 met leden van de familie Goffinet. 1910.
83 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 5