Inventaire des archives de la paroisse Saint-Vincent à Soignies, 1519-1903
- 81 Jean-François Demeuldre, conseiller au Grand Conseil de Malines, ancien échevin et juré de Soignies : rente due sur une maison à Naast, avec rétroactes des 1er octobre 1710 et 23 février 1711 (cop.). 5 septembre 1740.
- 82 Le même : rente due sur une terre sise à Bierghes. 5 septembre 1742 (cop.).
- 83 Les États de Hainaut. 5 octobre 1778 (orig. sc.).
- 84 Vente par Marie-Louise Sergent, veuve de Jean-Joseph Voisin, et consorts, à Valentin-Joseph Ghorez, marchand de bois et charron, tous de Soignies, de cinq maisons dont celle à l'enseigne de "La clef d'or", sur laquelle est notamment grevée une rente qui avait été constituée au profit de la chapelle par Quentin-Joseph Depret. 24 octobre 1818 (avec rétroactes au 25 mai 1770).
- 85 Octroi à Nicolas le Chien de la curatelle d'une rente due sur une maison sise à Naast et appartenant à Jeanne de la Roche, veuve d'Hugues de Froidmont, de Soignies, rente devant revenir à la chapelle à la mort de cette dernière. 6 août 1639 (chir.).
- 86 Nantissement d'une rente due à Charles, Joseph et Anne de Gorge sur des biens sis à Neufvilles. 21 janvier 1625 (chir. sc.).
- 87 Antoine Hulin, marchand, de Soignies : acquisition d'une rente due sur une terre sise en cette ville et qui, à sa mort, sera affectée à la célébration d'une messe de requiem à sa mémoire. 18 juillet 1580 (chir. sc.).
- 88 Claude Carlier, chanoine de Soignies : vente, au profit de son obit, d'une rente due sur une maison à Neufvilles, par Jacques du Tordoir, d'Ath. 1er avril 1610 (chir.).
- 89 Vincent Anthoine, de Soignies : titre. 31 mai 1675 (chir.).
- 90 Pierre Jean, fermier, de Mignault : vente d'une rente sur une maison à Cambron-Saint-Vincent, à charge de célébrer des messes à la mémoire de Marguerite de le Moitié et de Vincent Desmoulins. 13 février 1680 (chir. sc.).
- 91 Martin Bienfait, tonnelier, de Soignies : titre. 15 mars 1693 (orig.).
- 92 Pierre Jean, de Mignault : vente par adjudication d'une rente due sur une maison à Cambron-Saint-Vincent, à charge de célébrer des messes à la mémoire de Jeanne-Thérèse et de Catherine Anthoine. 22 décembre 1696, avec rétroactes au 4 décembre (cop.).
- 93 Dispositions testamentaires du fondateur. 12 juillet 1698 et 29 janvier 1710 (cop., en 4 exemplaires).
- 94 Exécution de son testament. 1710-1731.
- 95 Comptes. 1729-1732.
- 96 Comptes. 1733-1739.
- 97 Comptes. 1740-1763 (avec acquits et pièces justificatives).
- 98 Comptes. 1775-1784.
- 99 Commission de receveur pour Alexandre Marlier, avocat au Conseil Souverain de Hainaut. 20 juin 1764 (orig.).
- 100 Chassereau des biens et revenus. 1740, avec mention de paiements effectués jusqu'en 1797.
474 gevonden, 81 t/m 100 getoond, pagina 5 van 24