Inventaire des archives de la famille Fabri / A. Graffart
- 7 /2 Compte de brassage et consommation rendu par F.J. Denis à Henri Fabri pour les années 1791-1794, 28 avril 1804.
- 9 /2 Acte de décès d'Henri Fabri, 2 nivôse an XIII/23 décembre 1804 (1933) (extrait auth.).
- 9 /3 Acte de décès de Thérèse Dubois, veuve d'Henri Fabri, 27 ventôse an XIII/18 mars 1805 (1933) (extrait auth.).
- 11 /1 Nomination par le Préfet du département de l'Ourthe d'Arsène Fabri comme maire provisoire de Seny; lettre d'envoi, 27 novembre-2 décembre 1806 (orig., copie (1).
- 11 /2 Nomination d'Arsène Fabri comme maire définitif de Seny, 3 avril 1807 (orig., copie).
- 11 /3 Confirmation par le Préfet du département de l'Ourthe de la commission provisoire de maire de Seny pour Arsène Fabri au 1er janvier 1808, 30 décembre 1807 (orig., copie).
- 11 /4 Lettre du Préfet du département de l'Ourthe félicitant Arsène Fabri pour l'aide qu'il apporte aux malades lors d'une épidémie qui sévit à Seny, 12 septembre 1807 (orig., copie).
- 11 /5 Le Préfet du département de l'Ourthe fait savoir que par décret du 23 décembre 1809 Arsène Fabri a été nommé membre du Conseil d'arrondissement de Huy, 18 janvier 1810 (orig., copie).
- 11 /6 Le Préfet du département de l'Ourthe fait savoir à Arsène Fabri qu'il est nommé membre de la commission chargée de la surveillance des travaux sur les routes départementales; liste des communes de son ressort, 9 septembre 1813 (orig., copie).
- 11 /7 Le gouverneur de la province de Liège fait savoir à Arsène Fabri que par décret du 20 juin 1816 ci-joint, il a été nommé membre des États de cette province; coupures de presse relatives à Arsène Fabri, membre de la seconde Chambre des États généraux, 27 juin 1816 (-1827) (orig., copie).
- 11 /8 Le gouverneur de la province de Liège fait savoir à Arsène Fabri qu'il est nommé membre du Comité général établi à Liège sur les moyens de diminuer la détresse publique, 17 janvier 1817 (orig., copie).
- 11 /9 Le gouverneur de la province de Liège fait savoir à Arsène Fabri qu'il est nommé membre de la Commission centrale de secours aux défenseurs de la Patrie, 28 mars 1817 (orig., copie).
- 11 /10 Lettre adressée à Arsène Fabri, président de la Commission royale d'agriculture de la province de Liège, par la Commission administrative de la Société agricole et de bienfaisance pour le défrichement des terres incultes (1), lui demandant d'envoyer les mémoires et observations des membres de la Commission afin de les publier dans le Journal d'Agriculture, 5 janvier 1819 (orig., copie).
- 11 /11 Lettre de la Société Linnéenne(2) de Paris nommant Arsène Fabri membre correspondant de cette Société, 17 décembre 1821 (orig., copie).
- 11 /12 Nomination par Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, d'Arsène Fabri comme membre de la Commission royale d'agriculture, 30 janvier 1824 (copie).
- 11 /13 La Société royale d'horticulture et d'agriculture de Liège nomme Arsène Fabri membre honoraire, 11 mars 1846 (orig., copie).
- 11 /14 Convocation adressée par de Theux, ministre de l'Intérieur, à Arsène Fabri, membre du Conseil supérieur d'agriculture, 6 avril 1846 (orig., copie).
- 11 /15 Nomination d'Arsène Fabri comme chevalier de l'Ordre de Léopold, 30 janvier 1847 (orig., copie).
- 11 /16 Remerciements adressés par le ministre de Theux à Arsène Fabri pour ses observations touchant la reproduction de la pomme de terre, 18 mai 1847 (orig., copie).
- 11 /17 Curriculum vitae d'Arsène Fabri et liste des pièces transmises au notaire Morren, 30 juillet 1851.
483 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 25