---------------------------
http://www.arch.be
De archiefbewaarplaatsen
Beschikbaar in de talen: nl | fr | EAC-CPF XML
Soort archiefvormer : Bedrijf/Instelling
Rubriek : Papier- en kartonnijverheid; drukkerijen
Bron : Bedrijfsarchieven / Archives d'entreprises
Periode : 1952-1981
Au début de lannée 1952, Marcel André et Paul Loiseau, tous deux directeurs rachetèrent la <span style="font-style:italic">Société des Arts graphotechniques</span>, société anonyme créée dix ans auparavant et dans laquelle ils détenaient une petite participation. Dès le 24 février, ils développèrent leurs activités dimprimerie dans les locaux de celle-ci situés boulevard de lAbattoir à Bruxelles. Le 7 novembre suivant, ils constituèrent une nouvelle société anonyme sous la dénomination d<span style="font-style:italic">Établissements André et Loiseau</span> au capital dun million 250 mille francs. Lessentiel de celui-ci se composait des apports en nature que représentaient les infrastructures et le matériel de lancienne imprimerie. Á ce titre, Marcel André et Paul Loiseau étaient les principaux fondateurs de la société, qui au vu des autres souscripteurs revêtait un caractère totalement familial
Dès 1956, il fut dès lors nécessaire de trouver des financements extérieurs. Le 3 août, le capital de la société fut augmenté de 3 millions. La moitié de cette somme fut souscrite par les fondateurs. Lindustriel suisse Jacques Jundt intervint pour le solde par lintermédiaire de son représentant en Belgique, Louis Leemans. Ceci leur permit de racheter, le 14 mai 1957, limmeuble situé avenue Van Volxem à la fabrique de meubles <span style="font-style:italic">Jean-Baptiste Van Linthout et fils</span>. Cette propriété industrielle devint leur siège social le 1er janvier 1958. Lopération les amena à contracter un prêt hypothécaire auprès de la compagnie dassurances <span style="font-style:italic">Constantia-Vie</span> dès le mois daoût suivant. Il en fut de même lors de lachat, le 8 décembre 1959, dune maison de rentiers située rue des Alliés et jouxtant leur propriété
Entre-temps, des ennuis de santé amenèrent Marcel André à démissionner. Le 27 novembre 1958, il fut remplacé à la présidence de la société par Louis Leemans. Peu après, la dénomination fut modifiée en <span style="font-style:italic">Les Imprimeries et Ateliers dArts graphiques Leemans et Loiseau S.A.</span> Le 4 mai 1960, Jacques Jundt investit une nouvelle fois dans le capital de la société pour le porter à 15 millions de francs, probablement afin de soutenir la création des <span style="font-style:italic">Editions LArcade</span>, quelques jours plus tard. Cette société anonyme, établie dans le même immeuble que limprimerie était plus particulièrement destinée à la distribution et à lédition de livres. Trois ans plus tard, <span style="font-style:italic">Les Imprimeries et Ateliers dArts graphiques Leemans et Loiseau </span>devenues propriétaires de toutes les parts sociales, <span style="font-style:italic">Les Éditions Arcades</span> cessèrent dexister en tant quentité juridique mais poursuivirent leurs activités de diffusion sous la même direction.
En 1971, la société connut dimportants changements. Sa créancière, la société anonyme dassurances <span style="font-style:italic">Constantia-Vie</span>, présente parmi les actionnaires depuis 1960 racheta la participation de Jacques Jundt, devenant ainsi propriétaire de plus de 90 % des parts de capital. Dès le 15 avril, Louis Leemans démissionna de son mandat de président du Conseil dadministration. Il fut remplacé par Paulette Lamonica, administrateur-délégué de la compagnie dassurances créée en 1898. Le 1er décembre 1971, la dénomination de la société fut dès lors modifiée en <span style="font-style:italic">Les Imprimeries et Ateliers dArts graphiques Loiseau</span>. En 1974, la composition du Conseil dadministration fut une nouvelle fois remaniée mais son fondateur Paul Loiseau en resta toujours administrateur-délégué jusquà sa mise en liquidation en avril 1981.
<span style="font-style:italic">Objet social </span>: Le commerce, le négoce et lindustrie de limprimerie, de lédition, de la librairie, de la papeterie, de la publicité sous toutes ses formes, la fabrication, lachat, la vente, la représentation, limportation et lexportation de tous objets et articles sy rapportant directement ou indirectement.
<span style="font-style:italic">Description du fonds
</span>56 mètres courants darchives couvrant la période de 1952 à 1980
Pièces concernant la fondation et les statuts (1952-1980) ; procès-verbaux des Assemblées générales et des réunions du Conseil d'administration (7 novembre 1952-1980) ; correspondance (ca 1958-1980) ; documents comptables (1951-1980) ; dossiers d'élaboration des livres des Editions Arcades (ca 1958-1980)
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE :
Annexes au<span style="font-style:italic"> Moniteur belge</span>,<span style="font-style:italic"> </span>1942 (n° 12.673 et 12.675) ; 26 novembre 1952 (n° 24.903) ; 19 août 1956 (n° 23.091) ; 14 décembre 1958 (n° 30.080) ; 21 février 1959 (n° 3.037) ; 26 mai 1960 (n° 13.912) ; 6 juin 1960 (n° 15.623) ; 15 juin 1963 (n° 12.534) ; 17 juin 1963 (n° 17.045) ; 6 décembre 1971 (n° 3.241-3)
Dossiers n° 236.296, 241.222, 94.139 et 296.567, du Registre de Commerce de Bruxelles
Vaste URL : https://search.arch.be/eac/eac-BE-A0500_012056_FRE